Bernard Perrin
wohnhaft in Martigny, aus Semsales und Martigny Aktuelle Mandate: Bernard Perrin Sàrl, CERM, société coopérative Verbundene Personen: Vincent André Claivaz, Marc Henri Favre, Anne-Laure Couchepin Vouilloz und mehr So bleiben Sie über "Bernard Perrin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bernard Perrin"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Bernard Perrin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bernard Perrin"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Bernard Perrin leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Bernard Perrin arbeiten
Treuhändische Dienstleistungen
Veranstaltung von Messen und Veranstaltungen
Treuhändische Dienstleistungen
Veranstaltung von Messen und Veranstaltungen
Privatpersonen mit dem Namen Bernard Perrin
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Bernard Perrin
Publikationsnummer: HR02-1005775788, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Rieben & Perrin Sàrl, à Martigny-Combe, CHE-104.763.161, société à responsabilité limitée (No. FOSC 113 du 14.06.2017, Publ. 3579847).
Autre adresse:
c/o NOFIVAL SA, Rue du Rhône 5, Case postale 759, 1920 Martigny.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rieben Celano, Muriel, de Vallorbe, à Fully, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 50 parts sociales de CHF 100.00;
Perrin, Bernard, de Martigny, à Martigny, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 150 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Coutaz, Lionel, de Saint-Maurice, à Saint-Maurice, vice-président des gérants, avec signature collective à deux;
Vernay, Dimitri, de Orsières, à Martigny, secrétaire des gérants, avec signature collective à deux;
NOFIVAL SA (CHE-107.401.228), à Martigny, associée, pour 200 parts sociales de CHF 100.00;
Tornay, Claude, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, président des gérants, avec signature collective à deux;
Monod, Julien, de Fully, à Fully, gérant, avec signature collective à deux;
Lambercy, Maxime, de Valeyres-sous-Rances, à Martigny, gérant, avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: HR01-1005712479, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Bernard Perrin Sàrl, à Martigny, CHE-487.228.412, Rue du Bourg-Vieux 15, 1920 Martigny, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
10.03.2023.
But:
La société a pour but l'exécution de tous types de prestations dans le domaine de la gestion administrative et comptable ainsi que toutes activités connexes. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir ou créer des entreprises similaires ou apparentées, accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers ainsi que conclure toutes les affaires et tous les contrats qui sont de nature à promouvoir le but de la société ou qui ont un rapport direct ou indirect avec celui-ci.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 10.03.2023, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Perrin, Bernard, de Martigny, à Martigny, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Publikationsnummer: 3579851, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Muriel Rieben Celano et Bernard Perrin, à Martigny-Combe, CHE-113.810.581, société en nom collectif (No. FOSC 54 du 16.03.2012, Publ. 6597942).
Transfert de patrimoine:
selon contrat du 29.05.2017, les associés ont transféré les actifs de CHF 138'362.30 et les passifs envers les tiers de CHF 12'057.05 à la société 'Valstreet Sàrl', nouvellement 'Rieben & Perrin Sàrl', à Martigny-Combe (CHE-104.763.161).
Contre-prestation:
deux créances de CHF 31'576.32 et CHF 94'728.93 à l'encontre de cette société. La société est dissoute. La liquidation étant terminée, la société est radiée.
Inscription ou modification de personne(s):
Perrin, Bernard, de Semsales, à Martigny, associé et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: associé avec signature individuelle];
Rieben Celano, Muriel, de Vallorbe, à Fully, associée et liquidatrice, avec signature individuelle [précédemment: associée avec signature individuelle].