Christophe Perraudin
Aktuelle Mandate: EPR Etude Planification Réalisation Sàrl Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Christophe Perraudin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christophe Perraudin"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christophe Perraudin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christophe Perraudin"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christophe Perraudin leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christophe Perraudin arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Christophe Perraudin
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christophe Perraudin
Publikationsnummer: 4231807, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
E.P.R. Etude Planification Réalisation Sàrl, à Monthey, CHE-160.342.657, société à responsabilité limitée (No. FOSC 27 du 09.02.2016, Publ. 2655655).
Modification des statuts:
03.05.2018.
Nouvelle raison sociale:
EPR Etude Planification Réalisation Sàrl.
Nouveau siège:
Saillon.
Nouvelle adresse:
Passage des Lombards 18, 1913 Saillon.
Inscription ou modification de personne(s):
Perraudin, Christophe, de Bagnes, à Saillon, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Cottens].
Publikationsnummer: 2655655, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
E.P.R. Etude Planification Réalisation Sàrl, à Monthey, CHE-160.342.657, Avenue du Simplon 100A, 1870 Monthey, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
29.01.2016.
But:
étude, planification et réalisation de toutes constructions de toute nature sous forme d'entreprise mandatée pour le management de projet, la direction de travaux et d'entreprise générale ou d'entreprise totale ainsi que le développement de projets, la réalisation et la commercialisation de promotions immobilières (cf statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 29.01.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Perraudin, Christophe, de Bagnes, à Cottens, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 5583578, Handelsregister-Amt Bern, (36)
baumag generalbau ag, in Köniz, CH-035.3.000.471-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S. 4, Publ. 4959230).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Silvio, von Eggenwil, in Crans-près-Céligny, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sägesser, Hans Jörg, von Aarwangen, in Münchenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Molina, Andrea, von Bellinzona, in Porza, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perraudin, Christophe, von Bagnes, in Cottens FR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.