Vincenzo Pernice
wohnhaft in Gordola, aus St. Niklaus Aktuelle Mandate: Pernice Gastro GmbH Verbundene Personen: Franziska Pernice-Pollinger So bleiben Sie über "Vincenzo Pernice" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vincenzo Pernice"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Vincenzo Pernice" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vincenzo Pernice"
|
|
Vincenzo Pernice
wohnhaft in Brig, aus St. Niklaus Aktuelle Mandate: Restaurant Commerce, Pernice Vincenzo Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Vincenzo Pernice" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vincenzo Pernice"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Vincenzo Pernice" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vincenzo Pernice"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Vincenzo Pernice leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Vincenzo Pernice arbeiten
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Privatpersonen mit dem Namen Vincenzo Pernice
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Vincenzo Pernice
Publikationsnummer: 3447887, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, S. 0, publizierten TR-Eintrages Nr. 336 vom 23.03.2017 Pernice Gastro GmbH, in Brig-Glis, CHE-370.371.650, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3430773).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pernice, Vincenzo, von St. Niklaus, in Gordola, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 7174054, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Pernice Gastro GmbH, in Brig-Glis, CH-600.4.015.363-5, Matzenweg 3, 3900 Brig, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.04.2013.
Zweck:
Betrieb von Gastrounternehmungen aller Art sowie Import und Export von Materialien aller Art im Gastrobereich. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen..
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 25.04.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Pernice, Vincenzo, von St. Niklaus, in Gordola, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Pernice-Pollinger, Franziska, von St. Niklaus, in Gordola, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ismaili, Sahit, kosovarischer Staatsangehöriger, in Naters, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5362770, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Restaurant Waldhaus, Russo & Pernice, in Zermatt, CH-600.2.013.191-2, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2007, S. 16, Publ. 4190444).
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen.
Firma neu:
Restaurant Waldhaus, Russo Francesco. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Pernice Vincenzo aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Russo Francesco führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelunternehmen fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pernice, Vincenzo, von St. Niklaus, in Brig-Glis, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russo, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Zermatt, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter].