Massimo Paris
wohnhaft in Rafz, aus Italien Aktuelle Mandate: Keller Zargen AG Verbundene Personen: Dorothee Rosanne Auwärter Lanter, Dominic Wilm Herbers So bleiben Sie über "Massimo Paris" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Massimo Paris"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Massimo Paris" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Massimo Paris"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Massimo Paris leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Massimo Paris arbeiten
Herstellung von Werkzeuge, Schneidwaren und Schlösser
Herstellung von Werkzeuge, Schneidwaren und Schlösser
Privatpersonen mit dem Namen Massimo Paris
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Massimo Paris
Publikationsnummer: 2580539, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Verband Schweizerische Türenbranche, in Bachenbülach, CHE-104.034.926, Verein (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2012, Publ. 6561832). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paris, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Rafz, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Jim, von Fischbach, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6595268, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012 publizierten TR-Eintrag Nr. 8449 vom 06.03.2012. Keller Zargen AG, in Elgg, CH-020.3.020.761-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012, S. 0, Publ. 6586976).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paris, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Rafz, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6586976, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Keller Zargen AG, in Elgg, CH-020.3.020.761-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2009, S. 28, Publ. 4890768).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Martin, von Schongau, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Paris, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Rafz, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchhaltungs- und Treuhand AG Altstätten SG (CH-320.3.013.457-9), in Altstätten, Revisionsstelle [bisher: Buchhaltungs- und Treuhand AG Altstätten SG].