Christian Pariguet
wohnhaft in Beaumont, aus Frankreich Aktuelle Mandate: Caisse de retraite de ABB Technique Haute Tension SA, succursale Panel Gardy, en liquidation Verbundene Personen: Brice Koch, Edouard Otter, Vincent Kessler So bleiben Sie über "Christian Pariguet" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Pariguet"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Pariguet" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Pariguet"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Pariguet leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Pariguet arbeiten
Betreiben von Pensionskassen
Betreiben von Pensionskassen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Pariguet
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Pariguet
Publikationsnummer: 5388264, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
ABB Sécheron SA, Zweigniederlassung 'Proelektra', in Zuzwil SG, CH-320.9.047.230-1, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2007, S. 18, Publ. 3705250).
mit Hauptsitz in:
Satigny.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-660.0.011.918-3.
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löffel, Jürg, von Müntschemier, in Cartigny, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Favre, Jean-Luc, französischer Staatsangehöriger, in Champanges (F), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Thomas, von Willisau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pariguet, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Beaument (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 3705250, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
ABB Sécheron SA, Zweigniederlassung 'Proelektra', in Zuzwil SG, CH-320.9.047.230-1, Errichtung und Betrieb von Fabriken für die Herstellung und den Verkauf von allen Maschinen und Apparaten usw. Zweigniederlassung (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2003, S. 11, Publ. 1010640).
mit Hauptsitz in:
Satigny.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Roland, von Mels, in Wilen bei Wil (Wilen TG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karrer, Franz, von Zuzwil SG, in Zuzwil SG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Thomas, von Willisau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brauchli, Andreas, von Weinfelden, in Schlatt TG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pariguet, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Beaument (FR), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Plan-les-Ouates].
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
ABB Sécheron SA, Zweigniederlassung "Proelektra" (ABB Sécheron AG, Zweigniederlassung "Proelektra") (ABB Sécheron Ltd, Zweigniederlassung "Proelektra"), in Z u z w i l S G, Herbergstrasse, 9524 Zuzwil, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
ABB Sécheron SA (ABB Sécheron AG) (ABB Sécheron Ltd).
Rechtsnatur Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Satigny.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
15.08.1918 [letzte SHAB Publikation: SHAB-Nr. 181 vom 17.09.1999, S. 6395].
Zweck Hauptsitz:
Errichtung und Betrieb von Fabriken für die Herstellung und den Verkauf von allen Maschinen und Apparaten, von beliebigen Systemen und insbesondere von elektrischen Maschinen und Apparaten, elektrischen Antrieben. Industrietätigkeiten im Zusammenhang mit der Elektrizität oder der mechanischen Konstruktion, sowie deren Betrieb, sei es auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter, oder sei es einschliesslich Beteiligung mit Dritten. Alle Tätigkeiten sowie alle Vorhaben im Allgemeinen, deren Ziel dem in den vorerwähnten Abschnitten ähnlich wäre und die zur Entwicklung und zum Erfolg der Firma beitragen könnten.
Angaben zur Zweigniederlassung:
Geschäftskreis der Zweigniederlassung beschränkt auf: Produktion und Vertrieb von Geräten und Anlagen auf dem Gebiet der Stromverteilung;
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Stromverteilung, insbesondere durch den Abschluss von Service- und Wartungsverträgen, durch Netzberechnungen sowie durch Beratung und Consulting.
Eingetragene Personen:
Moser, Roland, von Mels, in Wilen bei Wil (Wilen TG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Brice, französischer Staatsangehöriger, in Pougny (F), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wettstein , Joseph, von Remetschwil, in Nyon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bianchi , Ferruccio, von Bönigen, in Onnens VD.
mit Kollektivprokura zu zweien:
Karrer, Franz, von Zuzwil SG, in Zuzwil SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pariguet, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüttimann, David, von Rottenschwil. in Zuzwil SG, mit Kollektivprokura zu zweien.