Yan Pannatier
wohnhaft in Sion, aus Mont-Noble Aktuelle Mandate: Société Coopérative de Consommation "Avenir" Vex et environs Verbundene Personen: Barbara Favre So bleiben Sie über "Yan Pannatier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yan Pannatier"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yan Pannatier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yan Pannatier"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yan Pannatier leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yan Pannatier arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Yan Pannatier
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yan Pannatier
Publikationsnummer: HR02-1005729837, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Société Coopérative de Consommation "Avenir" Vex et environs, à Vex, CHE-101.484.581, société coopérative (No. FOSC 199 du 13.10.2021, Publ. 1005311852).
Nouvelle adresse:
c/o Barbara Favre, Route de Courtille 30a, 1981 Vex.
Autres adresses:
c/o Yan Pannatier, Avenue du Petit-Chasseur 29a, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Favre, Jean-Claude, de Camille, de Vex, à Vex, président, avec signature collective à deux;
Bovier, Jean-René, de Vex, à Vex, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Pannatier, Yan, de Mont-Noble, à Sion, président de l'administration, avec signature collective à deux;
Favre, Barbara, de Vex, à Vex, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: HR01-1005082707, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Dénériaz Bâtiment et Infrastructures SA, à Sion, CHE-276.585.870, Route de Riddes 101, 1950 Sion, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
10.12.2020.
Séparation:
la société est issue de la scission de la société Dénériaz SA Sion, à Sion (CHE-105.896.988). Selon projet de scission du 10.12.2020 et bilan au 31.12.2019 et bilan intermédiaire au 30.06.2020, la société reprend des actifs de CHF 1'780'909.00 et des passifs envers les tiers de CHF 583'892.24, contre attribution aux actionnaires de la société transférante de 220 actions nominatives de CHF 5'000.00, liées selon statuts, entièrement libérées.
But:
La société a pour but tous travaux de construction générale, charpente, béton armé, génie civil, routes et tous autres travaux publics, y compris sous forme d'entreprise générale. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement, tant en Suisse qu'à l'étranger.
Capital-actions:
CHF 1'100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 1'100'000.00.
Actions:
220 actions nominatives de CHF 5'000.00 liées selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Métrailler, Claude Alain, de Sion, à Vétroz, président du conseil d'administration, directeur, avec signature collective à deux;
Zimmermann, Christoph, de Visperterminen, à Visperterminen, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Pannatier, Yanic Robert, de Mont-Noble, à Sierre, administrateur, avec signature collective à deux;
Roh, Jean René, de Conthey, à Conthey, administrateur, avec signature collective à deux;
Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Sion (CHE-494.133.656), à Sion, organe de révision.
Publikationsnummer: HR01-1005082708, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Dénériaz Construction Bois SA, à Sion, CHE-487.202.281, Route de Riddes 101, 1950 Sion, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
10.12.2020.
Séparation:
la société est issue de la scission de la société Dénériaz SA Sion, à Sion (CHE-105.896.988). Selon projet de scission du 10.12.2020 et bilan au 31.12.2019 et bilan intermédiaire au 30.06.2020, la société reprend des actifs de CHF 648'156.00 et des passifs envers les tiers de CHF 0.00, contre attribution aux actionnaires de la société transférante de 220 actions nominatives de CHF 2'500.00, liées selon statuts, entièrement libérées.
But:
La société a pour but tous travaux de construction générale, charpente, béton armé, génie civil, routes et tous autres travaux publics, y compris sous forme d'entreprise générale. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement, tant en Suisse qu'à l'étranger.
Capital-actions:
CHF 550'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 550'000.00.
Actions:
220 actions nominatives de CHF 2'500.00 liées selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Roh, Jean René, de Conthey, à Conthey, administrateur et directeur, avec signature collective à deux;
Métrailler, Claude Alain, de Sion, à Vétroz, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Zimmermann, Christoph, de Visperterminen, à Visperterminen, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Pannatier, Yanic Robert, de Mont-Noble, à Sierre, administrateur, avec signature collective à deux;
Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Sion (CHE-494.133.656), à Sion, organe de révision.