Slobodan Ovuka
wohnhaft in Urdorf, aus Schlieren Aktuelle Mandate: European Swiss Trading GmbH, KOCAR GmbH Verbundene Personen: Daniel Dzialowy So bleiben Sie über "Slobodan Ovuka" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Slobodan Ovuka"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Slobodan Ovuka" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Slobodan Ovuka"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Slobodan Ovuka leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Slobodan Ovuka arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Handel (sonstiges)
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Privatpersonen mit dem Namen Slobodan Ovuka
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Slobodan Ovuka
Publikationsnummer: HR02-1004656547, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
KOCAR GmbH, in Urdorf, CHE-112.342.778, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2019, Publ. 1004647615).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ovuka, Nenad, von Schlieren, in Nürensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ovuka, Slobodan, von Schlieren, in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 65 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1004647615, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
KOCAR GmbH, in Urdorf, CHE-112.342.778, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2015, S.0, Publ. 2487549).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ovuka, Ilija, von Schlieren, in Schlieren, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ovuka, Slobodan, von Schlieren, in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Kloten, mit 43 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ovuka, Nenad, von Schlieren, in Nürensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 43 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1004475277, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SOMAG Trading GmbH, in Urdorf, CHE-207.124.360, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2019383).
Firma neu:
SOMAG Trading GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Im Chlösterli 11, 8902 Urdorf. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.09.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ovuka, Slobodan, von Schlieren, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].