Lucas Gustav Ospelt
wohnhaft in Vaduz, aus Liechtenstein Aktuelle Mandate: PHILENA Anstalt, Neostrada Anstalt und mehr Verbundene Personen: Hans-Peter Negele, Hans-Peter Negele, Hans-Peter Negele und mehr So bleiben Sie über "Lucas Gustav Ospelt" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lucas Gustav Ospelt"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Lucas Gustav Ospelt" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lucas Gustav Ospelt"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Lucas Gustav Ospelt leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Lucas Gustav Ospelt arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
BranchCode_n/a
Betreiben von Fondsmanagement
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Sonstige Bautätigkeit
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
BranchCode_n/a
Betreiben von Fondsmanagement
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Lucas Gustav Ospelt
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Lucas Gustav Ospelt
Publikationsnummer: HR02-1005223516, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Lafos Holding AG, in Buchs (SG), CHE-112.664.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2019, Publ. 1004585652).
Firma neu:
Lafos Holding AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.06.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lippuner, Roger, von Grabs, in Buchs SG, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gams, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Negele, Hans Peter, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Triesenberg (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Ospelt, Lucas Gustav, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]. [Anpassung der Funktionen aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Publikationsnummer: HR02-1004496661, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Inretis Holding AG, in Chur, CHE-112.673.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2016, Publ. 2704853).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ospelt, Lucas Gustav, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3490139, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Lafos Holding AG, in Chur, CHE-112.664.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2013, Publ. 1163645).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ospelt, Lucas Gustav, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle [bisher: RRT AG Treuhand und Revision (CH-350.3.003.457-4)].