Jan Frederik Oldenhuizing
wohnhaft in Cannes la Bocca, aus Niederlande Aktuelle Mandate: The Anglo Swiss Land and Building company Limited Verbundene Personen: Olga Bingisser Schmid, Daniela Goldstein So bleiben Sie über "Jan Frederik Oldenhuizing" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jan Frederik Oldenhuizing"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Jan Frederik Oldenhuizing" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jan Frederik Oldenhuizing"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Jan Frederik Oldenhuizing leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Jan Frederik Oldenhuizing arbeiten
Betreiben von Hotels und Pensionen
Betreiben von Hotels und Pensionen
Privatpersonen mit dem Namen Jan Frederik Oldenhuizing
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Jan Frederik Oldenhuizing
Publikationsnummer: HR02-1004535508, Handelsregister-Amt Bern, (36)
The Anglo Swiss Land and Building Company Limited, bisher in Zug, CHE-103.306.453, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2017, Publ. 3366329).
Statutenänderung:
19.12.2018.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
c/o RZ TREUHAND Pascal Chevalier, Schwarzenburgstrasse 261, 3098 Köniz.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Fremdenverkehrs mittels Pensions-, Hotel-, Restaurations- und/oder Ferienwohnungsbetriebs sowie das Anbieten von Freizeitaktivitäten und -ausbildungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, überbauen, verkaufen, vermieten und verwalten. Die Gesellschaft kann hierfür alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich. Gemäss Erklärung vom 19.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michael, Cristina, von Arosa, in Winterthur, Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cofes Audit SA (CH-660-2704007-0), in Genève, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oldenhuizing, Jan Frederik, niederländischer Staatsangehöriger, in Cannes la Bocca (FR), Delegierter und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Goldstein, Daniela, deutsche Staatsangehörige, in Cannes la Bocca (FR), Präsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bingisser Schmid, Olga, von Einsiedeln, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3081835, Handelsregister-Amt Bern, (36)
S.C.U.B.A. AG in Liquidation, in Köniz, CHE-190.838.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016, Publ. 3074947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oldenhuizing, Jan Frederik, niederländischer Staatsangehöriger, in Cannes la Bocca (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2506089, Handelsregister-Amt Bern, (36)
S.C.U.B.A. AG, in Steffisburg, CHE-190.838.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2015, Publ. 2004353).
Statutenänderung:
19.11.2015.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
c/o RZ TREUHAND Pascal Chevalier, Schwarzenburgstrasse 261, 3098 Köniz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hermse, Patrick Joszef Henricus, niederländischer Staatsangehöriger, in Erpeldange (LU), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Stefan, von Sumiswald, in Oberdiessbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffer, Paul, von Eggiwil, in Bäriswil BE (Bäriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oldenhuizing, Jan Frederik, niederländischer Staatsangehöriger, in Cannes la Bocca (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].