Christoph Peter Ogi
wohnhaft in Grund b. Gstaad, aus Kandersteg Aktuelle Mandate: solarUp Energie GmbH, elektroplanung + lichtdesign ogi GmbH Verbundene Personen: Sandro Markus Bolton-Banholzer, Simon David Bolton, Max Brand-Crociani und mehr So bleiben Sie über "Christoph Peter Ogi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Peter Ogi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph Peter Ogi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Peter Ogi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christoph Peter Ogi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christoph Peter Ogi arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Christoph Peter Ogi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Peter Ogi
Publikationsnummer: HR02-1005304898, Handelsregister-Amt Bern, (36)
solarUp Energie GmbH, in Saanen, CHE-174.540.809, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2015, S.0, Publ. 2290861).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ogi, Christoph Peter, von Kandersteg, in Grund b. Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bolton, Sandro, von Köniz, in Interlaken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bolton, Simon, von Köniz, in Gsteig b. Gstaad (Gsteig), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Max Brand Beteiligungen AG (CHE-111.978.637), in Saanen, Gesellschafterin, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 2663285, Handelsregister-Amt Bern, (36)
EKO ElektroKontrollen Oberland GmbH, in Saanen, CHE-112.669.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2014, Publ. 1474509).
Firma neu:
EKO ElektroKontrollen Oberland GmbH in Liq..
Domizil neu:
c/o Christoph Ogi, Meielsgrundgässli 29, 3783 Grund b. Gstaad. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.02.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumstein-Gafner, Sonja, von Beatenberg und Leissigen, in Leissigen, mit Einzelprokura;
Bolton-Wenger, Marianne, von Köniz, in Gstaad (Saanen), mit Einzelprokura,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumstein-Gafner, Robert, von Leissigen, in Leissigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Ogi, Christoph Peter, von Kandersteg, in Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1474509, Handelsregister-Amt Bern, (36)
EKO ElektroKontrollen Oberland GmbH, in Saanen, CHE-112.669.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2010, S. 4, Publ. 5802062).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ogi, Christoph Peter, von Kandersteg, in Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Gstaad (Gde. Saanen)];
Bolton-Wenger, Marianne, von Köniz, in Gstaad (Saanen), mit Einzelprokura [bisher: in Gstaad (Gde. Saanen)].