Yasar Özdemir
wohnhaft in Dübendorf, aus Fällanden Aktuelle Mandate: Islamische Stiftung ISK Verbundene Personen: Alas Omar Alas, Eyup Ayvaz, Enis Suljimani und mehr So bleiben Sie über "Yasar Özdemir" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yasar Özdemir"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yasar Özdemir" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yasar Özdemir"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yasar Özdemir leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yasar Özdemir arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Yasar Özdemir
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yasar Özdemir
Publikationsnummer: HR02-1005032996, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Islamische Stiftung ISK, in Zürich, CHE-101.752.215, Stiftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2020, Publ. 1004955246).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özdemir, Yasar, von Fällanden, in Dübendorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ayvaz, Eyup, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1143538, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Islamische Stiftung ISK, bisher in Basel, Stiftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.1992, S. 1539).
Gründungsurkunde:
18.06.1990.
Urkundenänderung:
22.07.2003.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Calandastrasse 11, 8048 Zürich.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Förderung der religiösen und daraus resultierenden ideellen Anliegen ausschliesslich der Moslems in der Schweiz, unabhängig von deren Nationalität und ethnischen Zugehörigkeit, sowie der materiellen Wohlfahrt der in der Schweiz niedergelassenen Moslems. Zur Erreichung ihres Zweckes kann die Stiftung Dienstleistungen anbieten, namentlich Moscheen, Gemeinschaftszentren, Kinderkrippen etc. betreiben und Massnahmen unterstützen oder selbst ergreifen, um den Moslems in der Schweiz die Eingliederung in das Gastland zu erleichtern und zugleich ein den religiösen Vorschriften gemässes Alltagsleben zu führen. Zur Förderung des Zweckes kann die Stiftung auch ein geeignetes kaufmännisches Gewerbe betreiben, beziehungsweise die Betreibung eines Gewerbes für die Anliegen fördern, dessen Erlös gegebenenfalls der Stiftung zufallen muss. Die Stiftung darf Liegenschaften erwerben.
Aufsichtsbehörde neu:
Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons Zürich.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 2 bis 3 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sahin, Orhan, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cetkin, Keramettin, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Özdemir, Yasar, von Fällanden, in Dübendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caglar, Bekir, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.