Dieter Christoph Ochsenbein
wohnhaft in Egg b. Zürich, aus Fahrni Aktuelle Mandate: Institut für Lerntherapie AG Verbundene Personen: Stefan Tobler, Claudia Annemarie Stauffer Ochsenbein So bleiben Sie über "Dieter Christoph Ochsenbein" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dieter Christoph Ochsenbein"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dieter Christoph Ochsenbein" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dieter Christoph Ochsenbein"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dieter Christoph Ochsenbein leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dieter Christoph Ochsenbein arbeiten
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Dieter Christoph Ochsenbein
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dieter Christoph Ochsenbein
Publikationsnummer: 7170312, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Institut für Lerntherapie AG, bisher in Schaffhausen, CH-290.3.016.713-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2011, Publ. 6486074).
Gründungsstatuten:
01.02.2010.
Statutenänderung:
11.04.2013.
Sitz neu:
Kreuzlingen.
Domizil neu:
Park 31/Bahnhofstrasse, 8280 Kreuzlingen.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bildungswesen, insbesondere die Durchführung von Aus- und Weiterbildungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Inhaberaktionäre, deren Namen und Adressen bekannt sind, erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax, an die übrigen Inhaberaktionäre durch die Bekanntgabe im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffer Ochsenbein, Claudia Annemarie, von Fahrni und Eggiwil, in Egg bei Zürich (Egg), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stauffer Ochsenbein, Claudia, von Fahrni];
Ochsenbein, Dieter Christoph, von Fahrni, in Egg bei Zürich (Egg), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Ochsenbein, Dieter];
Tobler, Stefan Alfred, von Neftenbach, in Vitznau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Tobler, Stefan].
Publikationsnummer: 5806676, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Yadidor AG, in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.3.016.713-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2010, S. 19, Publ. 5771640).
Statutenänderung:
03.09.2010.
Firma neu:
Institut für Lerntherapie AG.
Sitz neu:
Schaffhausen.
Domizil neu:
Vordergasse 76, 8200 Schaffhausen.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bildungswesen, insbesondere die Durchführung von Aus- und Weiterbildungen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre, deren Namen und Adressen der Gesellschaft bekannt sind, erfolgen per Brief, Fax oder auf elektronischem Weg, namentlich E-Mail, und an die übrigen Aktionäre durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ochsenbein, Dieter, von Fahrni, in Egg bei Zürich (Egg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Egg b. Zürich (Egg), Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Stauffer Ochsenbein, Claudia, von Fahrni, in Egg bei Zürich (Egg), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5771640, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Yadidor AG, in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.3.016.713-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 16, Publ. 5494490).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Manfred, von Siblingen, in Schaffhausen, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ochsenbein, Dieter, von Fahrni, in Egg b. Zürich (Egg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tobler, Stefan, von Neftenbach, in Vitznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.