Christian Wilhelm Paul Nolterieke
wohnhaft in Zürich, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Avescon AG Verbundene Personen: Steffen Binder So bleiben Sie über "Christian Wilhelm Paul Nolterieke" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Wilhelm Paul Nolterieke"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Wilhelm Paul Nolterieke" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Wilhelm Paul Nolterieke"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Wilhelm Paul Nolterieke leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Wilhelm Paul Nolterieke arbeiten
Erbringen von EDV- und Hostingdienstleistungen
Erbringen von EDV- und Hostingdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Wilhelm Paul Nolterieke
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Wilhelm Paul Nolterieke
Publikationsnummer: HR02-1004621640, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Wirz & Partners Management Consulting AG, in Zug, CHE-114.863.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2016, S.0, Publ. 3007641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nolterieke, Christian Wilhelm Paul, genannt Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peyer, Stephan Manuel Grégoire, von Flaach, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1170305, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Wirz & Partners Management Consulting AG, in Baar, CH-170.4.008.924-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2013, Publ. 977437).
Statutenänderung:
24.10.2013.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Poststrasse 6, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirz, Erik, von Solothurn, in Greppen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Wirz, Erik Herbert, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Zimmermann, Beat, von Brügglen, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nolterieke, Christian Wilhelm Paul, genannt Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6424580, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Avescon AG, bisher in Feusisberg, CH-130.3.008.191-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2009, S. 18, Publ. 4853968).
Gründungsstatuten:
12.07.2002.
Statutenänderung:
03.11.2011.
Sitz neu:
Kreuzlingen.
Domizil neu:
Weinbergstrasse 9, 8280 Kreuzlingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nolterieke, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schindellegi (Feusisberg)].