Luca Nolfo
wohnhaft in Fribourg, aus Courgevaux Aktuelle Mandate: keyIT SA Verbundene Personen: Alexandre André Gilbert Gauthier, Niksa Vucinic So bleiben Sie über "Luca Nolfo" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luca Nolfo"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Luca Nolfo" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luca Nolfo"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Luca Nolfo leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Luca Nolfo arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Luca Nolfo
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Luca Nolfo
Publikationsnummer: 6440598, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Intergesto SA, à Chermignon, CH-626.3.002.959-9, société anonyme (No. FOSC 127 du 04.07.2011, p. 0, Publ. 6235186).
Nouvelle raison sociale:
Intergesto SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 24.10.2011.
Inscription ou modification de personne(s):
Nolfo, Luca, de Courgevaux, à Fribourg, administrateur unique et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique avec signature individuelle]. Selon déclaration du 06.10.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.
Handelsregister-Amt Wallis
Intergesto SA, à Chermignon, activité commerciale et de service, notamment l'exécution de mandats tels que ceux d'encaissements ou d'intervention à titre de courtier, agent intermédiaire, société anonyme (FOSC du 28.12.1999, no253, p. 8812).
Personnes et signatures radiées:
De Croon, Jean-Daniel, de Oberthal bei Zäziwil, à Montana, directeur, avec signature individuelle;
De Croon, Rosemonde, de Oberthal bei Zäziwil, à Montana, administratrice unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personnes:
Nolfo, Luca, de Courgevaux, à Fribourg, administrateur unique, avec signature individuelle;
Artero, Juan Luis, citoyen espagnol, à Lens, directeur, avec signature individuelle.