Wilson Akem Njoh
wohnhaft in Fehraltorf, aus Schlieren Aktuelle Mandate: Eyeconsultants Swiss AG Verbundene Personen: Sarah Ijang Njoh So bleiben Sie über "Wilson Akem Njoh" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Wilson Akem Njoh"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Wilson Akem Njoh" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Wilson Akem Njoh"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Wilson Akem Njoh leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Wilson Akem Njoh arbeiten
Betreiben von Arzt- oder Zahnarztpraxen
Betreiben von Arzt- oder Zahnarztpraxen
Privatpersonen mit dem Namen Wilson Akem Njoh
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Wilson Akem Njoh
Publikationsnummer: HR02-1005939668, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
CBM (Schweiz), in Thalwil, CHE-106.084.071, Verein (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2023, Publ. 1005886020).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mousavi, Seyed Mohsen, deutscher Staatsangehöriger, in Berg (SG), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Njoh, Wilson, von Schlieren, in Fehraltorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Coninck, Melanie, von Walterswil (SO), in Stetten (AG), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simon, Ursula, von Niederbipp, in Jegenstorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005872486, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
CBM (Schweiz), in Thalwil, CHE-106.084.071, Verein (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2023, Publ. 1005702647).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kronberger van Lier, Sonja, von Basel, in Wollerau, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voirol, Boris, von Les Genevez (JU), in Grandson, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Michael, von Meilen, in Berg (SG), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Simone, von Ursenbach, in Wohlen bei Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mousavi, Seyed Mohsen, deutscher Staatsangehöriger, in Berg (SG), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Njoh, Wilson, von Schlieren, in Fehraltorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2881751, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Eyeconsultants Swiss AG, in Uster, CHE-437.648.410, Bankstrasse 17, 8610 Uster, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.05.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von medizinischen Leistungen sowie von allgemeinen Leistungen im Gesundheitsbereich. Handel mit Medikamenten und medikamentenähnlichen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Dr. Wilson Njoh, in Uster, gemäss Vertrag vom 30.05.2016 und Übernahmebilanz per 31.12.2015 mit Aktiven von CHF 465'616.64 und Passiven von CHF 319'677.25, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 45'939.39 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.05.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Njoh, Wilson Akem, von Schlieren, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Njoh, Sarah Ijang, von Schlieren, in Fehraltorf, mit Einzelunterschrift.