Alexander Nikolov
wohnhaft in Schlieren, aus Zürich Aktuelle Mandate: Nikolov Immobilien AG in Liquidation Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Alexander Nikolov" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alexander Nikolov"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Alexander Nikolov" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alexander Nikolov"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Alexander Nikolov leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Alexander Nikolov arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Alexander Nikolov
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Alexander Nikolov
Publikationsnummer: HR02-1005416579, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Nikolov Immobilien AG, in Schlieren, CHE-103.450.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2019, Publ. 1004727134).
Firma neu:
Nikolov Immobilien AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.02.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nikolov, Alexander, von Zürich, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004727134, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Uetliblick AG, in Zürich, CHE-103.450.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, S.0, Publ. 2913607).
Statutenänderung:
04.09.2019.
Firma neu:
Nikolov Immobilien AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
c/o Alexander Nikolov, Pflugstrasse 16, 8952 Schlieren.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach 614, 8024 Zürich].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen der Immobilienverwaltung sowie in der Wirtschafts- und Unternehmensberatung. Die Gesellschaft bezweckt im Weiteren den Erwerb, den Verkauf, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum sowie Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frick, Hans, von Maschwanden und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nikolov, Alexander, von Zürich, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.