Luana Nielsen-Lezzi
wohnhaft in Oberkirch, aus Rain, Ebikon und Luzern Aktuelle Mandate: Birnbaum AG Verbundene Personen: Lars Lehm Nielsen So bleiben Sie über "Luana Nielsen-Lezzi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luana Nielsen-Lezzi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Luana Nielsen-Lezzi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luana Nielsen-Lezzi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Luana Nielsen-Lezzi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Luana Nielsen-Lezzi arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Luana Nielsen-Lezzi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Luana Nielsen-Lezzi
Publikationsnummer: HR02-1004871755, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Birnbaum AG Engelberg, bisher in Engelberg, CHE-106.812.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, Publ. 2552837).
Statutenänderung:
06.04.2020.
Firma neu:
Birnbaum AG.
Sitz neu:
Oberkirch.
Domizil neu:
c/o Luana Nielsen-Lezzi, Grünfeldpark 6, 6208 Oberkirch LU.
Zweck neu:
Handel mit Uhren, Bijouterie und Juwelen und deren Reparaturen sowie Handel mit Accessoires und Geschenkartikeln;
Beteiligungen;
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Liegenschaften, Patenten und Lizenzen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen-Lezzi, Luana, von Rain, Luzern und Ebikon, in Oberkirch, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Nielsen, Lars Lehm, von Luzern, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2552837, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Birnbaum AG Engelberg, in Engelberg, CHE-106.812.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2013, Publ. 7165808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spahni-Lezzi, Vanessa, von Rain, Ebikon und Niedermuhlern, in Lengnau (BE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen-Lezzi, Luana, von Rain, Ebikon und Luzern, in Luzern, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberkirch, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 7165808, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Birnbaum AG Engelberg, in Engelberg, CH-140.3.001.341-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2009, S. 12, Publ. 5005594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lezzi, Antonio, von Ebikon, in Engelberg, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen-Lezzi, Luana, von Rain, Luzern und Ebikon, in Oberkirch, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spahni-Lezzi, Vanessa, von Rain, Ebikon und Niedermuhlern, in Lengnau BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.