Alex Niederberger
wohnhaft in Cham, aus Dallenwil Aktuelle Mandate: Niederberger Paul AG Verbundene Personen: Theres Niederberger So bleiben Sie über "Alex Niederberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alex Niederberger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Alex Niederberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alex Niederberger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Alex Niederberger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Alex Niederberger arbeiten
Herstellung von Maschinen und Teilen davon
Herstellung von Maschinen und Teilen davon
Privatpersonen mit dem Namen Alex Niederberger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Alex Niederberger
Publikationsnummer: HR02-1005674338, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Niederberger Paul AG, in Mühlau, CHE-113.660.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2009, S.2, Publ. 4972198).
Statutenänderung:
24.01.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel mit sowie Service, Reparaturen und Unterhalt von Brennern und Apparaten für Propangas in Gas- und Flüssigphase sowie mit Bitumen- und Ölbadkochern, inklusive Zubehör und Ersatzteilen. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, mit Waren oder Zeugnissen aller Art handeln, jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern sowie Immobilien und Grundstücke aller Art erwerben und verkaufen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das im Handelsregister nicht eingetragene Geschäft unter der Bezeichnung "Paul Niederberger, Brenner & Apparate, Inhaber Paul Niederberger, Mühlau", in Mühlau, gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 24.05.2007 und Bilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 272'771.24 und Passiven von CHF 122'881.15, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 49'890.09 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per eingeschriebenen Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederberger, Paul, von Dallenwil, in Mühlau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Alex, von Dallenwil, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Niederberger, Theres, von Dallenwil, in Mühlau, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR01-1004945528, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
IPA Engelberg GmbH, in Engelberg, CHE-393.894.261, Terracestrasse 20, 6390 Engelberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.07.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Realisierung und Verkauf von Bauprojekten und Bauten sowie alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail. Gemäss Gründererklärung vom 21.07.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Niederberger, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Engelberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kuster, Marcel, von Engelberg, in Engelberg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 5132258, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Renner Stiftung Centrum Austrasse 34, in Basel, CH-270.7.002.788-2, Stiftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2006, S. 6, Publ. 3456552).
Name neu:
Renner Stiftung Centrum Austrasse 34 in Liquidation. Auflösung der Stiftung gemäss Verfügung vom 15.06.2009 der Stiftungsaufsicht des Kantons Basel-Stadt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renner, Annemarie, von Genf und Neuenegg, in Basel, Präsidentin des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin [bisher:von Genf, Präsidentin des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Hofer, Dr. Silvia, von Luzern, in Rheinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Niederberger, Dr. Alex, von Dallenwil, in Rheinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Renner, Johanna-Renata, von Genf und Neuenegg, in Bremen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Genf, in Bremen (D), Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Renner, Regina-Maria, von Genf und Neuenegg, in Hannover (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Genf, in Hannover (D), Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
LLK Treuhand AG (CH-270.3.013.984-5), in Basel, Revisionsstelle [bisher:LLK Treuhand AG].