Lukas Muggli
wohnhaft in Wettingen, aus Gossau (ZH) Aktuelle Mandate: Mugg GmbH Verbundene Personen: Michael Muggli, Stephan Muggli, Meret Ramseier So bleiben Sie über "Lukas Muggli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lukas Muggli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Lukas Muggli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lukas Muggli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Lukas Muggli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Lukas Muggli arbeiten
Durchführen von kreativen, künstlerischen und unterhaltenden Tätigkeiten
Durchführen von kreativen, künstlerischen und unterhaltenden Tätigkeiten
Privatpersonen mit dem Namen Lukas Muggli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Lukas Muggli
Publikationsnummer: 1192605, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Mugg GmbH, in Glarus Süd, CHE-108.392.402, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2012, Publ. 6685222).
Statutenänderung:
18.11.2013.
Zweck neu:
Produktion und Vermittlung von artistischen Angeboten im Bereich von Zirkus und Theater. Die Gesellschaft kann diese Angebote mit gastronomischen Angeboten verbinden. Im Weiteren bezweckt sie die Ausbildung von Künstlern im Bereich Zirkus und Theater, ebenso kann sie Artisten in diesem Bereich vermitteln. Sie kann im Weiteren alle Geschäfte abwickeln und Verträge, einschliesslich solcher über Liegenschaften, abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann selbst ein eigenes Unternehmen im Bereich Zirkus/Theater/Zirkus-Theater führen und ist berechtigt, sich an anderen Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck im In- und Ausland zu beteiligen und/oder deren Geschäftsführung zu übernehmen. Sie ist ferner berechtigt, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu gründen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 02.11.1995 ist aus den Statuten gestrichen worden. [bisher: Sacheinlage: 1 Lieferwagen sowie 1 Computeranlage, gemäss Vertrag vom 01.09.1995, zum Preis von CHF 18'000.--, der voll an das Stammkapital angerechnet wird.].Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Stammanteile ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muggli, Urs, von Gossau ZH, in Betschwanden (Glarus Süd), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Gossau ZH und Zürich, in Engi (Glarus Süd), mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Muggli, Stephan, von Gossau ZH, in Betschwanden (Glarus Süd), Gesellschafter, mit Kollektivprokura zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Muggli, Michael, von Gossau ZH, in Betschwanden (Glarus Süd), Gesellschafter, mit Kollektivprokura zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Muggli, Lukas, von Gossau ZH, in Wettingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Muggli, Meret, von Gossau ZH, in Brugg AG (Brugg), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Apitz, Jürgen Kurt, von Turgi, in Gebenstorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 5661238, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Wilhelm Perfume GmbH, in Zürich, CH-020.4.038.525-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2008, S. 24, Publ. 4646776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muggli, Lukas, von Rüschlikon, in Zürich , Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilhelm, Andreas, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 4646776, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Wilhelm Perfume GmbH, in Zürich, CH-020.4.038.525-0, Stampfenbachstrasse 78, 8006 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.08.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft erbringt Beratungsdienstleistungen im Parfümeriebereich und bezweckt die Entwicklung, die Herstellung, den Handel und den Verkauf von Parfümerieprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge aller Art abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ausserdem Grundstücke, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güter erwerben, halten, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 27.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Wilhelm, Andreas, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Muggli, Lukas, von Rüschlikon, in Zürich , Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.