Arun Claude Müller
wohnhaft in Uster, aus Frauenfeld Aktuelle Mandate: Sozialpädagogische Wohngruppe Zürcher Oberland Verbundene Personen: Beatrice Ulmer, Esther Peters, Walter Strucken und mehr So bleiben Sie über "Arun Claude Müller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Arun Claude Müller"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Arun Claude Müller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Arun Claude Müller"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Arun Claude Müller leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Arun Claude Müller arbeiten
Betreiben von sonstigen Heimen
Betreiben von sonstigen Heimen
Privatpersonen mit dem Namen Arun Claude Müller
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Arun Claude Müller
Publikationsnummer: HR02-1005344108, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sozialpädagogische Wohngruppe Zürcher Oberland, in Uster, CHE-109.200.474, Verein (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926221).
Statutenänderung:
02.06.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Arun Claude, von Frauenfeld, in Uster, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zbinden, Christine, von Schwarzenburg, in Uster, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Baumgartner Wegmüller, Monika, von Kirchberg (SG), in Freienstein-Teufen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braun Szokody, Anna, von Hinwil, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Rolf, von Oberdiessbach, in Uster, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Reukauf, Dr. Wolf, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Strucken, Walter, von Zürich, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004737573, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sozialpädagogische Wohngruppe Zürcher Oberland, in Uster, CHE-109.200.474, Verein (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2018, Publ. 1004500185).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Marion, von Zürich, in Bubikon, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Wilhelm, von Vilters-Wangs, in Zug, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Arun Claude, von Frauenfeld, in Uster, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Graf, Rolf, von Oberdiessbach, in Uster, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publikationsnummer: HR01-1004491933, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sozialpädagogische Wohngruppe Zürcher Oberland, in Uster, CHE-134.436.258, Bankstrasse 41, 8610 Uster, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
06.06.2018.
Zweck:
Zweck des Vereins ist die Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich in einer schwierigen Lebenslage befinden, mit fachspezifischer Betreuung und Begleitung. Der Verein führt zu diesem Zweck eine oder mehrere sozialpädagogische Wohngruppen. Der Verein kann zur Erreichung seines Zweckes die notwendigen Handlungen vornehmen. Der Verein kann Liegenschaften erwerben, mieten, verwalten und veräussern.
Mittel:
Mitgliederbeiträge;
Beiträge vom Bund, dem Kanton Zürich und der Gemeinden;
Beiträge und Spenden;
von Jugendlichen und deren Versorgern zu bezahlenden Kostgelder.
Eingetragene Personen:
Strucken, Walter, von Zürich, in Uster, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Marion, von Zürich, in Bubikon, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reukauf, Dr. Wolf, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zimmermann, Wilhelm, von Vilters-Wangs, in Zug, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Müller, Arun Claude, von Frauenfeld, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Quissac, Cheryl, von Oberembrach, in Amlikon-Bissegg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rossier, Jean François, von Gurmels, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.