Jacqueline Moser-Imholz
wohnhaft in Neunkirch, aus Trüllikon Aktuelle Mandate: JLM Immo AG Verbundene Personen: Lynn Moser, Mara Moser, Jürg Christoph Moser So bleiben Sie über "Jacqueline Moser-Imholz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jacqueline Moser-Imholz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Jacqueline Moser-Imholz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jacqueline Moser-Imholz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Jacqueline Moser-Imholz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Jacqueline Moser-Imholz arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Jacqueline Moser-Imholz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Jacqueline Moser-Imholz
Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Moser AG Löhningen, in Löhningen, Projektierung und Erstellung von elektrischen Starkstrom-, Schwachstrom- und Telefonanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.212 vom 31.10.1996, S.6664).
Statutenänderung:
24.06.1998.
Firma neu:
J. Moser Elektro AG.
Zweck neu:
Erstellung von Elektro-Projekten, elektrischen Schwachstrom-, Starkstrom- und Telefonanlagen;
Ausführung von Installationen und Reparaturen;
Erstellung und Verkauf von elektronischen und elektrischen Steuer- und Verteilanlagen;
Kauf und Verkauf von Elektro-Anlagen, Elektro-Apparaten und Artikeln aller Art.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die J. Moser Elektro AG (neu JÜMO Elektro AG), in Löhningen. Aktiven von CHF488730.96 und Passiven von CHF433737.08 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 23. Juni 1998 und Fusionsbilanz per 01. Januar 1998 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erloschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert [bisher: Sachübernahme: Aktiven und Passiven zum Preis von CHF100000 der Einzelfirma Moser, in Löhningen, übernommen.].
Weiteres Geschäftslokal:
Vordergasse15, 8213 Neunkirch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Theodor, von Trüllikon, in Löhningen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Moser, Maria, von Trüllikon, in Löhningen, mit Einzelprokura;
Leu Treuhand AG, in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDS Treuhand AG, in Schaffhausen, Revisionsstelle;
Moser, Jürg, von Trüllikon, in Neunkirch, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Moser-Imholz, Jacqueline, von Trüllikon, in Neunkirch, Mitglied, mit Einzelunterschrift.