Rabihe Morina
wohnhaft in Emmenbrücke, aus Kosovo Aktuelle Mandate: MM Isolationen GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Rabihe Morina" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rabihe Morina"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Rabihe Morina" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rabihe Morina"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Rabihe Morina leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Rabihe Morina arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Rabihe Morina
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Rabihe Morina
Publikationsnummer: HR02-1005910877, Handelsregister-Amt Bern, (36)
MM Isolationen GmbH, in Münsingen, CHE-437.213.087, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2020, Publ. 1004849605).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Memedi, Memedali, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Münsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morina, Rabihe, kosovarische Staatsangehörige, in Emmenbrücke (Emmen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 2540291, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
ML Group AG, in Emmen, CHE-491.994.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2015, Publ. 1990623).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morina, Rabihe, kosovarische Staatsangehörige, in Emmen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morina, Avni, kosovarischer Staatsangehöriger, in Emmen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Shtanaj, Vegim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Zweigniederlassung neu:
Dagmersellen (CHE-307.197.224).
Publikationsnummer: 1990623, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
ML Group AG, bisher in Hünenberg, CHE-491.994.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, Publ. 918401).
Gründungsstatuten:
17.06.2011.
Statutenänderung:
23.01.2015.
Sitz neu:
Emmen.
Domizil neu:
Hochdorferstrasse 8, 6020 Emmenbrücke.
Zweck neu:
Führung eines Bauunternehmens im Hoch- und Tiefbau, insbesondere Anbieten von Armierungsarbeiten und Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen sowie Handel mit Waren aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte;
Erwerb, Verwaltung und Übertragung von Immaterialgüterrechten, Patenten und Handelsmarken sowie technischen und industriellen Kenntnissen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hopan, Ugur, von Hochdorf, in Bünzen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morina, Rabihe, kosovarische Staatsangehörige, in Emmen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.