Yves Moren
wohnhaft in Conthey, aus Conthey Aktuelle Mandate: VASYP SA, Oeno-Tech SA Verbundene Personen: Alexandre Moren, Pierrette Patricia Moren, Stéphanie Moren und mehr So bleiben Sie über "Yves Moren" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Moren"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yves Moren" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Moren"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yves Moren leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yves Moren arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Handel (sonstiges)
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Yves Moren
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yves Moren
Publikationsnummer: HR02-1005475901, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Immo-Projection SA, précédemment à Conthey, CHE-466.292.657, société anonyme (No. FOSC 247 du 21.12.2015, Publ. 2553437).
Modification des statuts:
15.03.2022. 04.05.2022.
Nouveau siège:
Port-Valais.
Nouvelle adresse:
Quai Bougainville 1a, 1897 Bouveret.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou par écrit ou courrier électronique pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Moren, Yves, de Conthey, à Conthey, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Crespo, Yaël Yann, de Evionnaz, à Port-Valais, administrateur unique, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 2553437, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Immo-Projection SA, à Conthey, CHE-466.292.657, Grands-Vergers 28, 1964 Conthey, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
01.12.2015.
But:
La construction de bâtiments, de maisons, courtage immobilier, achat, location, gérance de tous bâtiments ou fonds immobiliers, réalisation de toutes opérations immobilières et autres activités annexes (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Faits qualifiés:
Reprise de bien envisagée: la société envisage de reprendre un immeuble sis sur commune de Saxon pour le prix maximum de CHF 1'545'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC, par lettre, par téléfax ou par courriel et toute autre communication par écrit (lettre, téléfax ou courriel).
Personne(s) inscrite(s):
Moren, Yves, de Conthey, à Conthey, administrateur unique, avec signature individuelle. Selon déclaration du 01.12.2015, il est renoncé à un contrôle restreint.
Publikationsnummer: 2526655, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
VASYP SA, à Conthey, CHE-342.090.826, Rue des Grands-Vergers 28, 1964 Conthey, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
11.11.2015.
But:
La détention de participations commerciales, industrielles et activités convergentes (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC, par lettre, par téléfax ou par courriel et toute autre communication par écrit (lettre, téléfax ou par courriel).
Personne(s) inscrite(s):
Moren, Yves, de Conthey, à Conthey, président, avec signature individuelle;
Moren, Pierrette Patricia, dite Patricia, de Conthey, à Conthey, administratrice et secrétaire, avec signature individuelle;
Moren, Alexandre, de Conthey, à Conthey, vice-président, sans droit de signature;
Moren, Stéphanie, de Conthey, à Conthey, administratrice, sans droit de signature;
Moren, Vanessa, de Conthey, à Vétroz, administratrice, sans droit de signature. Selon déclaration du 11.11.2015, il est renoncé à un contrôle restreint.