Margrit Monstein
wohnhaft in Niederhelfenschwil, aus Bubikon Aktuelle Mandate: Monstein Processing AG Verbundene Personen: Nancy Monstein So bleiben Sie über "Margrit Monstein" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Margrit Monstein"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Margrit Monstein" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Margrit Monstein"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Margrit Monstein leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Margrit Monstein arbeiten
Herstellung von Maschinen und Teilen davon
Herstellung von Maschinen und Teilen davon
Privatpersonen mit dem Namen Margrit Monstein
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Margrit Monstein
Publikationsnummer: HR02-1004682182, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Monstein Processing AG, in Niederhelfenschwil, CHE-104.842.487, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2016, S.0, Publ. 3247969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monstein, René, von Bubikon, in Niederhelfenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monstein, Margrit, von Bubikon, in Niederhelfenschwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4981556, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Monstein Processing & Co., in Niederhelfenschwil, CH-320.2.045.243-9, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2007, S. 9, Publ. 4079168).
Statuten neu:
03.04.2009.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 03.04.2009 und Bilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 4'560'034.45 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'212'598.79 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 250 zu 100% liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Monstein Processing AG.
Zweck neu:
Handel mit, Herstellung sowie Präzisionsbearbeitung von Komponenten für die Industrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00.
Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engeler, Rudolf genannt Ruedi, von Aadorf, in Niederhelfenschwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Engeler, Nancy, von Aadorf und Bubikon, in Niederhelfenschwil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monstein, René, von Bubikon, in Niederhelfenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Monstein, Margrit, von Bubikon, in Niederhelfenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift];
Bruno Frey, Treuhandbüro (CH-320.1.022.525-8), in Wil SG, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Monstein & Co. Schleiftechnik, in Niederhelfenschwil, Handel mit, Herstellung von sowie Präzisionsbearbeitung von Komponenten für die Industrie, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.1998, S. 7415).
Rechtsform neu:
Kollektivgesellschaft.
Beginn:
1.01.2002.
Umwandlungen neu:
Diese Gesellschaft ist aus einer Kommanditgesellschaft hervorgegangen, die am 01.10.1998 ihren Anfang nahm und am 26.10.1998 in das Handelsregister eingetragen wurde. Mit Beginn 01.01.2002 wurde die Gesellschaft in eine Kollektivgesellschaft umgewandelt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engeler, Nancy, von Aadorf und Bubikon, in Niederhelfenschwil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Aadorf, Kommanditärin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 10'000.--];
Engeler, Rudolf genannt Ruedi, von Aadorf, in Niederhelfenschwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: Engeler, Ruedi, Kommanditär, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 10'000.--];
Monstein, Margrit, von Bubikon, in Niederhelfenschwil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift [bisher: unbeschränkt haftende Gesellschafterin];
Monstein, René, von Bubikon, in Niederhelfenschwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: unbeschränkt haftender Gesellschafter].