Christella Anneflore Monnet
wohnhaft in Isérables, aus Isérables Aktuelle Mandate: Physiothérapie le Square Sàrl, CS3L Participations SA Verbundene Personen: Sylvain Monnet, Sylvain Monnet So bleiben Sie über "Christella Anneflore Monnet" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christella Anneflore Monnet"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christella Anneflore Monnet" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christella Anneflore Monnet"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christella Anneflore Monnet leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christella Anneflore Monnet arbeiten
Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Privatpersonen mit dem Namen Christella Anneflore Monnet
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christella Anneflore Monnet
Publikationsnummer: HR02-1005950515, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Physiothérapie le Square Sàrl, à Nendaz, CHE-496.524.312, société à responsabilité limitée (No. FOSC 152 du 09.08.2023, Publ. 1005813326).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Venetz, Charles, de Stalden (VS), à Nendaz, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 102 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
CS3L Participations SA (CHE-438.578.812), à Isérables, associée, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 98 parts sociales de CHF 100.00];
Monnet, Christella Anneflore, de Isérables, à Isérables, présidente des gérants, avec signature individuelle [précédemment: gérante, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président];
Monnet, Sylvain, de Isérables, à Isérables, gérant, secrétaire, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: HR02-1004682488, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Physiothérapie le Square Sàrl, à Nendaz, CHE-496.524.312, société à responsabilité limitée (No. FOSC 167 du 30.08.2011, p.0, Publ. 6314870).
Modification des statuts:
11.06.2019.
Inscription ou modification de personne(s):
Venetz, Charles, de Stalden (VS), à Nendaz, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 102 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00];
CS3L Participations SA (CHE-438.578.812), à Isérables, associée, pour 98 parts sociales de CHF 100.00;
Monnet, Christella Anneflore, de Isérables, à Isérables, gérante, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président, .
Publikationsnummer: HR01-1004533789, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
CS3L Participations SA, à Isérables, CHE-438.578.812, Route des Condémines 40, 1914 Isérables, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
17.12.2018.
But:
acquisition, administration et gestion de participations à toutes entreprises immobilières, commerciales, financières, industrielles ou autres, en Suisse et à l'étranger;
la société peut en particulier contracter des dettes et accorder des prêts ou constituer des gages en faveur de toute personne, y compris ses associés, ou tout établissement bancaire (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 17.12.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Monnet, Sylvain, de Isérables, à Isérables, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Monnet, Christella Anneflore, de Isérables, à Isérables, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle.