Corrado Minikus
wohnhaft in Wettingen, aus Obersiggenthal Aktuelle Mandate: Minikus Vogt & Partner AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Corrado Minikus" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Corrado Minikus"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Corrado Minikus" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Corrado Minikus"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Corrado Minikus leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Corrado Minikus arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Corrado Minikus
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Corrado Minikus
Publikationsnummer: 6673662, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Regionalwerke AG Baden, in Baden, CH-400.3.020.748-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2012, S. 0, Publ. 6516280).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minikus, Corrado, von Obersiggenthal, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Eduard, von Dottikon, in Tägerig, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Ueli, von Arni BE, in Fislisbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graber, Werner, von Rohrbachgraben, in Gippingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burtscher Treier, Myriam, von Fislisbach und Wölflinswil, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schafer, Daniel Stephan, von Bösingen, in Niederönz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doessegger Wagner, Andreas, von Seon, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2185570, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Minikus Vogt & Partner AG, in Wettingen, Rosenauweg 14, 5430 Wettingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
3.03.2004, 17.03.2004.
Zweck:
Erbringen von Ingenieurleistungen in den Bereichen Bau, Raumentwicklung, Umwelt und Geomatik;
die Gesellschaft kann Immobilien kaufen, verkaufen und verwalten, Zweigniederlassungen errichten und sich an andern Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft 'Göseli Vogt Minikus', in Wettingen, nämlich deren gesamten Geschäftsbetrieb, gemäss Bilanz per 01.01.2004 mit Aktiven von CHF 836'581.58 und Passiven von CHF 736'581.58, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Vogt, Peter, von Remigen, in Widen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Minikus, Corrado, von Obersiggenthal, in Wettingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Peter Greutert, lic.oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, in Baden, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Regionalwerke AG Baden, in B a d e n, Haselstrasse 15, 5400 Baden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.08.1999.
Zweck:
Erbringen von Leistungen in den Bereichen Energie, Telekommunikation,Wasser und allgemeine Infrastruktur in der Region Baden;
die Gesellschaft kann sich bei andern gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie im Inland Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 150'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.-.
Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 100.-.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen:
Brand, Peter, von Bern, in Baden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Ueli, von Arni BE, in Fislisbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blöchlinger, Peter, von St. Gallenkappel, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minikus, Corrado, von Obersiggenthal, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peterhans, Erica, von Fislisbach, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögele, Lukas, von Leibstadt, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doessegger, Hugo, von Seon, in Villmergen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ATAG Ernst & Young AG, in Aarau, Revisionsstelle.