Béatrice Minder
wohnhaft in Biberist, aus Biberist und Huttwil Aktuelle Mandate: Raiffeisenbank Untere Emme Genossenschaft Verbundene Personen: Caroline Ingold, Denis Oliver Ochsenbein, Michael Preiss und mehr So bleiben Sie über "Béatrice Minder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Béatrice Minder"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Béatrice Minder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Béatrice Minder"
|
|
Beatrice Minder
wohnhaft in Dietingen, aus Kirchberg (BE) und Langnau im Emmental Aktuelle Mandate: Albert Walder GmbH Verbundene Personen: Alfred Minder So bleiben Sie über "Beatrice Minder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Beatrice Minder"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Beatrice Minder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Beatrice Minder"
|
|
Beatrice Minder
wohnhaft in Lampenberg, aus Huttwil Aktuelle Mandate: Minder's Eisparadies GmbH Verbundene Personen: Lukas Minder So bleiben Sie über "Beatrice Minder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Beatrice Minder"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Beatrice Minder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Beatrice Minder"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Béatrice Minder leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Béatrice Minder arbeiten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Facility Management
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Facility Management
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Privatpersonen mit dem Namen Béatrice Minder
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Béatrice Minder
Publikationsnummer: 3495195, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Raiffeisenbank Recherswil-Gerlafingen-Koppigen Genossenschaft, in Recherswil, CHE-106.936.113, Genossenschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2016, Publ. 2941951).
Statutenänderung:
08.04.2017.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Raiffeisenbank Biberist Genossenschaft', in Biberist (CHE-106.913.520), gemäss Fusionsvertrag vom 11./25.01.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 257'609'679.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 250'393'304.94 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft und erhalten für einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übertragenden Genossenschaft einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
Raiffeisenbank Untere Emme Genossenschaft.
Sitz neu:
Biberist.
Domizil neu:
Bernstrasse 11, 4562 Biberist.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wieland, Markus, von Wohlen bei Bern, in Gerlafingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murer-Schär, Urs, von Recherswil, in Recherswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schibli, Felix, von Otelfingen, in Biberist, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Juchli, Stefan, von Deitingen, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kiener, Beat, von Hasle bei Burgdorf, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mayr, Daniel, von Winterthur, in Biberist, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abt, Edgar, von Zürich, in Obergösgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Minder, Béatrice, von Biberist, in Biberist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Reichle, Anna, von Selzach, in Zuchwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Scheidegger, Alexander, von Oekingen, in Solothurn, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 2539789, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Minder's Eisparadies GmbH (Minder's Eisparadies Sàrl) (Minder's Eisparadies Sagl) (Minder's Eisparadies Ltd liab. Co), in Lampenberg, CHE-401.185.625, Steinenweg 20, 4432 Lampenberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.12.2015.
Zweck:
Handel mit und Verkauf von tiefgekühlten Lebensmitteln und sonstigen Verkaufsartikeln sowie die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere im Detailhandelsbereich. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens direkt oder indirekt dienen. Sie kann andere Unternehmen erwerben, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie Zweigniederlassungen errichten. Sie kann ferner Liegenschaften erwerben, belasten, belehnen, verwalten und veräussern. Weiter kann sie Patente, Lizenzen und andere immaterielle und materielle Güter erwerben, veräussern und vergeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 09.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Minder, Lukas, von Huttwil, in Lampenberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Minder, Beatrice, von Huttwil, in Lampenberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.