Luigi Membrino
wohnhaft in Flüh, aus Basel Aktuelle Mandate: PK Softech AG Verbundene Personen: Rebecca Membrino-Riedel, Peter Schneider, Francis Jaggy So bleiben Sie über "Luigi Membrino" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luigi Membrino"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Luigi Membrino" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luigi Membrino"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Luigi Membrino leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Luigi Membrino arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Luigi Membrino
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Luigi Membrino
Publikationsnummer: HR02-1006105533, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
PK Softech AG, in Reinach (BL), CHE-112.046.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2020, Publ. 1005003795).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Swiss Revision AG (CHE-106.512.871), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Membrino, Luigi, von Basel, in Hofstetten-Flüh, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Membrino-Riedel, Rebecca, von Basel, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TRETOR AG (CHE-108.227.200), in Liestal, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 5649062, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
PK Softech AG, bisher in Basel, CH-270.3.013.469-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S. 8).
Gründungsstatuten:
20.10.2004.
Statutenänderung:
26.04.2010.
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
Grabenackerstrasse 11, 4142 Münchenstein.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der beruflichen Vorsorge sowie Herstellung von Standard-Verwaltungssoftware für die technische Verwaltung der Versicherten und Destinatäre. Die Gesellschaft kann Liegenschaften, Beteiligungen und Immaterialgüter erwerben und veräussern sowie alle anderen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung zu fördern oder zu erleichtern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die vor der Eintragung im Handelsregister Kanton Basel-Landschaft gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden [wie bisher].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaggy, Francis, von Varen, in Varen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Schneider, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Efringen-Kirchen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Basel, in Basel (CH-270.9.000.209-1), Revisionsstelle [wie bisher];
Membrino, Luigi, von Basel, in Flüh, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Witterswil].
Publikationsnummer: 3404728, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
PK Softech AG, in Basel, CH-270.3.013.469-5, Standard-Verwaltungssoftware usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2005, S. 6, Publ. 2847520).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lotz, Dorothee, deutsche Staatsangehörige, in Ettingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügin, Werner, von Muttenz, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Membrino, Luigi, von Basel, in Witterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Delegierter des Verwaltungsrates];
Schneider, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Efringen-Kirchen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.