Jost Meier
wohnhaft in Herbetswil, aus Herbetswil Aktuelle Mandate: Milchverwertungsgenossenschaft Herbetswil in Liquidation Verbundene Personen: Hans Fluri, Hansjörg Gerber, Ernst Nussbaum jun. So bleiben Sie über "Jost Meier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jost Meier"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Jost Meier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jost Meier"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Jost Meier leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Jost Meier arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Jost Meier
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Jost Meier
Publikationsnummer: 3240755, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Milchverwertungsgenossenschaft Herbetswil, in Herbetswil, CHE-103.285.176, Genossenschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2010, Publ. 5570548).
Firma neu:
Milchverwertungsgenossenschaft Herbetswil in Liquidation.
Domizil neu:
bei Ernst Nussbaum, Hinter Hammer 39, 4715 Herbetswil. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.12.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Jost, von Herbetswil, in Herbetswil, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Hansjörg, von Langnau im Emmental, in Herbetswil, Vizepräsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fluri, Hans, von Herbetswil, in Herbetswil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nussbaum, Ernst jun., von Worb, in Herbetswil, Mitglied der Verwaltung, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5355568, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Viehzuchtgenossenschaft Herbetswil, in Herbetswil, CH-240.5.000.044-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 184 vom 25.09.2003, S. 12, Publ. 1187184).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Herbetswil in Liquidation.
Domizil neu:
bei Emil Heer, Hintere Schmiedenmatt 47, 4715 Herbetswil. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.04.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Jost, von Herbetswil, in Herbetswil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fluri, Hans, von Herbetswil, in Herbetswil, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Heinz, von Reinach AG, in Herbetswil, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heer, Emil, von Horw, in Herbetswil, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3389024, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Schweizer Orchester-Nachwuchsförderung (SON), in Biel/Bienne, CH-073.7.006.722-0, Förderung junger Berufsmusiker, Stiftung (SHAB Nr. 118 vom 24.06.2003, S. 4, Publ. 1049096).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Jost, von Olten, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walpen, Matthias, von Binn und Grengiols, in Nidau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Greder, Fred, von Biel BE, in Biel BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rösner, Thomas, von österreichischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sommer, Anne-Marie, von Sumiswald, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.