Hans Heinrich Meier
wohnhaft in Eglisau, aus Eglisau Aktuelle Mandate: Meier GmbH Parkett Bodenbeläge Verbundene Personen: Ruth Meier-Bächtold So bleiben Sie über "Hans Heinrich Meier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans Heinrich Meier"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hans Heinrich Meier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans Heinrich Meier"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hans Heinrich Meier leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hans Heinrich Meier arbeiten
Übriger Aus- und Innenausbau
Übriger Aus- und Innenausbau
Privatpersonen mit dem Namen Hans Heinrich Meier
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Heinrich Meier
Publikationsnummer: HR02-1005667172, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Autex Autotechnik AG, in Othmarsingen, CHE-112.699.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2016, Publ. 3005759).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Hans-Heinrich, von Dänikon, in Dänikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Kevin, von Dänikon, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6740604, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Meier GmbH Parkett Bodenbeläge, in Eglisau, CH-020.4.047.765-1, c/o Hans Heinrich Meier, Friedhofweg 2, 8193 Eglisau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und Vertreibung von Holzarbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Meier Täfer + Parkett, in Eglisau, gemäss Vertrag vom 14.06.2012 und Übernahmebilanz per 31.12.2011 mit Aktiven von CHF 134'921.05 und Passiven von CHF 81'641.84, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 33'279.21 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 14.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Meier, Hans Heinrich, von Eglisau, in Eglisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meier-Bächtold, Ruth, von Eglisau, in Eglisau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 3173688, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Cardrive AG, in Baden, CH-400.3.027.207-0, Mellingerstrasse 140, 5400 Baden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.12.2005.
Zweck:
Handel mit und Montage von Autozubehör und Ersatzteilen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch eingeschriebenen Brief an die Adressen der bekannten Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Schmid, Peter, von Ehrendingen, in Birmenstorf AG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Meier, Hans-Heinrich, don Dänikon, in Dänikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Pemag Revisions AG, in Sursee, Revisionsstelle.