Christian Mathez
wohnhaft in Pully, aus Soral Aktuelle Mandate: CHRISTIAN MATHEZ POLYDOC Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Christian Mathez" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Mathez"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Mathez" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Mathez"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Mathez leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Mathez arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Mathez
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Mathez
Publikationsnummer: 3076161, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Jura-Foot SA, à Delémont, CHE-110.578.100, société anonyme (No. FOSC 2 du 04.01.2008, Publ. 4270970).
Nouvelle raison sociale:
Jura-Foot SA en liquidation.
Autres adresses:
c/o Sipo S.A., Chemin du Château 26A, 2805 Soyhières. Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale du 21.09.2016, la société a décidé sa dissolution.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mertenat, Cyrille, de Soyhières, à Pully, président du conseil, avec signature collective à deux;
Domon, John, de Bourrignon, à Moutier, administrateur, avec signature collective à deux;
Guenat, Dominique, de Le Noirmont, à Le Noirmont, administrateur, avec signature collective à deux;
Halbeisen, Jean-Marc, de Wahlen, à Coeuve, administrateur, avec signature collective à deux;
Kaiser, Jean-René, de Laufen, à Delémont, administrateur, avec signature collective à deux;
Mathez, Christian, de Boncourt, à Delémont, administrateur, avec signature collective à deux;
Mauron, Jean-Marie, de Sâles, à Mervelier, administrateur, avec signature collective à deux;
Ory, Bernard, de Develier, à Develier, administrateur, avec signature collective à deux;
Voisard, Michel, de Fontenais, à Boécourt, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
C.M. Management Services S.A. (CHE-101.659.308), à Soyhières, liquidatrice.
Publikationsnummer: 1775295, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Agence 23 SA, à Port-Valais, CHE-273.515.873, société anonyme (No. FOSC 193 du 07.10.2013, Publ. 1113589).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mathez, Christian Stéphane, de Tramelan, à Bioley-Orjulaz, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Léonard, Jean François, citoyen belge, à Lausanne, administrateur unique, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 1113589, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Agence 23 SA, à Port-Valais, CH-621.3.008.638-1, Route Industrielle 23, 1897 Bouveret, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
27.09.2013.
But:
courtage en assurances et commerce de tout produit, notamment par télémarketing (cf statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 50'000.00.
Actions:
10'000 actions au porteur de CHF 10.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par avis inséré dans la FOSC, courrier écrit, téléfax ou courrier électronmique pour les autres communications. Selon déclaration du 27.09.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Mathez, Christian Stéphane, de Tramelan, à Bioley-Orjulaz, administrateur unique, avec signature individuelle;
Colonna, Raphaël Jean, citoyen français, à Thonon-les-Bains (FR), directeur, avec signature individuelle.