Luigi Massafra
wohnhaft in Meggen, aus Emmen Aktuelle Mandate: Caviglia AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Luigi Massafra" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luigi Massafra"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Luigi Massafra" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luigi Massafra"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Luigi Massafra leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Luigi Massafra arbeiten
Handel mit Autozubehör
Handel mit Autozubehör
Privatpersonen mit dem Namen Luigi Massafra
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Luigi Massafra
Publikationsnummer: HR02-1005060798, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Gastro Marcus Aurelius GmbH, in Meggen, CHE-320.912.489, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2018, Publ. 1004500437).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Massafra, Luigi, von Emmen, in Meggen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nahas, Emad, italienischer Staatsangehöriger, in Meggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: HR01-1004500437, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Gastro Marcus Aurelius GmbH, in Meggen, CHE-320.912.489, Luzernerstrasse 15, 6045 Meggen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.10.2018.
Zweck:
Führung von Restaurations- und Gastronomiebetrieben jeglicher Art sowie Organisation und Durchführung von Veranstaltungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Patenten und Lizenzen sowie Grundstücken;
Beteiligungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 25.10.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Nahas, Emad, italienischer Staatsangehöriger, in Meggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Massafra, Luigi, von Emmen, in Meggen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 5712786, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Antonio Caviglia AG, in Luzern, CH-100.3.005.209-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2010, S. 9, Publ. 5564870).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 30.06.2010 Aktiven von CHF 338'200.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.-- auf die Caviglia Parts AG, in Luzern (CH-100.3.791.629-7).
Gegenleistung:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caviglia-Odermatt, Antonio, von Dallenwil, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Massafra, Luigi, von Emmen, in Emmen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].