Vincent Romain Joseph Martinez
wohnhaft in Zürich, aus Frankreich Aktuelle Mandate: Nanoleq AG Verbundene Personen: Serge Alain Weydert, Flurin Samuel Stauffer, Michael Roland Sven Halbherr So bleiben Sie über "Vincent Romain Joseph Martinez" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vincent Romain Joseph Martinez"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Vincent Romain Joseph Martinez" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vincent Romain Joseph Martinez"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Vincent Romain Joseph Martinez leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Vincent Romain Joseph Martinez arbeiten
Herstellung sonstiger Produkte
Herstellung sonstiger Produkte
Privatpersonen mit dem Namen Vincent Romain Joseph Martinez
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Vincent Romain Joseph Martinez
Publikationsnummer: HR02-1005510883, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Nanoleq AG, in Rümlang, CHE-195.398.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479518).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Luca Daniele, von Villigen, in Olten, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halbherr, Michael, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martinez, Vincent Romain Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weydert, Serge Alain, von Melchnau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stauffer, Flurin Samuel, von Eggiwil, in Zürich, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Publikationsnummer: HR02-1005461169, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Nanoleq AG, in Rümlang, CHE-195.398.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358414).
Statutenänderung:
14.04.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 186'992.50 [bisher: CHF 179'293.20].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 186'992.50 [bisher: CHF 179'293.20].
Aktien neu:
896'842 Namenaktien zu CHF 0.10, 234'300 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien Seed), 205'656 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A1) und 533'127 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A2) [bisher: 234'300 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien Seed), 896'842 Namenaktien zu CHF 0.10, 456'134 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A2) und 205'656 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A1)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.12.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halbherr, Michael, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martinez, Vincent Romain Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004476275, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 35'216 vom 02.10.2018 nanoleq AG, in Zürich, CHE-195.398.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018, Publ. 1004470047).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez, Vincent Romain Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hirt, Luca Daniele, von Villigen, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].