Dieter Marti
wohnhaft in Basel, aus Basel Aktuelle Mandate: Wohngenossenschaft Riburg Verbundene Personen: Peter Bänziger, Claudio Martinelli, Fabienne Pedrett und mehr So bleiben Sie über "Dieter Marti" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dieter Marti"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dieter Marti" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dieter Marti"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dieter Marti leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dieter Marti arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Dieter Marti
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dieter Marti
Publikationsnummer: HR02-1005019257, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Wohngenossenschaft Riburg, in Basel, CHE-102.335.558, Genossenschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2018, Publ. 4187687).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Dieter, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 6717990, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Wohngenossenschaft Riburg, in Basel, CH-270.5.000.285-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2010, S. 7, Publ. 5647692).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
WG-Treuhand AG (CH-270.3.013.963-2), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naef, René, von Schwellbrunn, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Crecelius, Dr. Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Dieter, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Abelia Wirtschaftsprüfung und Beratung AG (CH-270.3.013.636-8), in Basel, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 5628128, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
M. Heer GmbH, bisher in Trimbach, CH-249.4.003.598-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 20, Publ. 4792724).
Statutenänderung:
4.05.2010.
Sitz neu:
Schönenwerd.
Domizil neu:
Bahnstrasse 43, 5012 Schönenwerd.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Dieter, von Breitenbach, in Hägendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Heer-Zappa, Gabriela, von Trimbach und Arzo, in Trimbach, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Reto, von Mauensee, in Schönenwerd, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Heer, Marcel, von Trimbach, in Trimbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit 50 Stammanteilen von je CHF 100.--].