Christian Margelist
wohnhaft in Baltschieder, aus Baltschieder Verbundene Personen: Matthias Salzmann So bleiben Sie über "Christian Margelist" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Margelist"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Margelist" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Margelist"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Margelist leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Margelist arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Margelist
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Margelist
Publikationsnummer: HR02-1005115915, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
MC-Design GmbH, précédemment à Brig-Glis, CHE-115.870.921, société à responsabilité limitée (No. FOSC 29 du 12.02.2015, Publ. 1986943).
Modification des statuts:
09.02.2021.
Nouveau siège:
Port-Valais.
Nouvelle adresse:
Route Industrielle 69, 1897 Bouveret.
But traduit:
Construction en acier et métallique. Peut établir des succursales, participer à d'autres sociétés, acquérir, gérer et vendre des sociétés similaires ou liées. Peut acquérir, détenir et vendre des biens immobiliers.
Traduction des faits qualifiés:
Apports en nature et reprise de biens: la société reprend à la fondation le commerce de l'entreprise individuelle inscrite au registre du commerce "Margelist Christian, MC Design" (CH-600.1.004.778-4), à Brig-Glis, selon contrat du 28.07.2010 et bilan de reprise au 31.12.2009 présentant des actifs de CHF 119'547.79 et des passifs envers les tiers de CHF 8'915.15, en échange duquel 20 parts sociales de CHF 1'000.00 sont délivrées et CHF 90'632.64 crédité comme créance. [précédemment: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens "Margelist Christian, MC Design" (CH-600.1.004.778-4), in Brig-Glis, gemäss Vertrag vom 28.07.2010 und Übernahmebilanz per 31.12.2009 mit Aktiven von CHF 119'547.79 und Passiven von CHF 8'915.15, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 90'632.64 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Organe de publication traduit:
FOSC et Bulletin officiel du canton du Valais.
Traduction des communications:
Les communications aux associés se font par écrit.
Observations traduites:
Obligations de fournir des prestations accessoires selon description plus en détail dans les statuts. [précédemment: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Selon déclaration du 14.06.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [précédemment: Gemäss Erklärung der Gründer vom 14.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Inscription de personne(s) traduite:
Margelist, Christian, de Baltschieder, à Baltschieder, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 1767913, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Rubim AG, in Naters, CHE-115.898.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2010, S. 17, Publ. 5776014).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blättler, Daniel, von Hergiswil NW, in Brig-Glis, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Margelist, Christian, von Baltschieder, in Baltschieder, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1204225, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
LEBUH AG, in Naters, CHE-354.890.779, Bahnhofstrasse 17, 3904 Naters, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.11.2013.
Zweck:
Planung und Durchführung von Bauarbeiten jeglicher Art und damit zusammenhängende Tätigkeiten, Kauf und Verkauf von Liegenschaften. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen . Kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.11.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Margelist, Christian, von Baltschieder, in Baltschieder, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blättler, Daniel Gottfried, von Hergiswil, in Brig-Glis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.