Yves Marchand
wohnhaft in Aegerten, aus Sonvilier Aktuelle Mandate: YMaFinanz GmbH in Liquidation Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Yves Marchand" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Marchand"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yves Marchand" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Marchand"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yves Marchand leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yves Marchand arbeiten
Erbringen von Dienstleistungen für Banken und Kreditinstitute
Erbringen von Dienstleistungen für Banken und Kreditinstitute
Privatpersonen mit dem Namen Yves Marchand
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yves Marchand
Publikationsnummer: HR02-1005784080, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
YMaFinanz GmbH, in Oetwil am See, CHE-247.831.400, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, S.0, Publ. 2236993).
Firma neu:
YMaFinanz GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Das Domizil ist aufgehoben.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse:, Yves René Marchand, Schwadernaustrasse 46, 2558 Aegerten. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.06.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marchand, Yves, von Sonvilier, in Aegerten, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oetwil am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004507811, Handelsregister-Amt Appenzell I. Rh., (310)
515 Holding SA, in Schwende, CHE-115.399.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2016, Publ. 3204111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marchand, Yves, von Delémont, in Harpenden Herts (UK), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Jacques, Philippe Paul Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Ecublens VD, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coletti, Giordano, von Basel, in Blonay, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2978101, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Allshape AG, in Lengnau (BE), CHE-114.435.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2015, Publ. 2402171).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wermuth, Walther André, von Signau, in Biel/Bienne, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marchand, Yves, belgischer Staatsangehöriger, in Brugge (BE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aschwanden, Bruno Reto, von Altdorf (UR), in Dotzigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.