Gabriele Manferdini
wohnhaft in Pfäffikon, aus Bellinzona Aktuelle Mandate: DOLIOLUM GmbH Verbundene Personen: Sandra Anna Manferdini-Lazzari So bleiben Sie über "Gabriele Manferdini" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gabriele Manferdini"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Gabriele Manferdini" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gabriele Manferdini"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Gabriele Manferdini leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Gabriele Manferdini arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Gabriele Manferdini
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Gabriele Manferdini
Publikationsnummer: HR02-1006021267, Handelsregister-Amt Zug, (170)
DOLIOLUM GmbH, in Zug, CHE-314.998.353, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089367).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manferdini, Gabriele, von Bellinzona, in Freienbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Manferdini-Lazzari, Sandra Anna, von Bellinzona, in Bellinzona, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005930274, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Victrix AG, bisher in Zürich, CHE-247.598.994, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2020, Publ. 1004969576).
Statutenänderung:
03.01.2024.
Sitz neu:
Küssnacht (SZ).
Domizil neu:
Bodenhof 2a, 6403 Küssnacht am Rigi.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und anderen Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensführung, des internationalen Handels und Finanzwesens, das Tätigen von Finanz- und Treuhandgeschäften sowie die Verwaltung von Vermögen jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manferdini, Gabriele, von Bellinzona, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazola Paéz Müller, Miriam, von Schaffhausen, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005768827, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
KTS Financial Services AG, in Zürich, CHE-115.104.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2023, Publ. 1005767009).
Statutenänderung:
25.05.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manferdini, Gabriele, von Bellinzona, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedotti, Filippo, von Bellinzona, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].