Frank Makowski
wohnhaft in Gontenschwil, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Genossenschaft Yetnet Kabelnetz Rupperswil Verbundene Personen: Rolf Wildi, Raphael Brucker So bleiben Sie über "Frank Makowski" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Frank Makowski"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Frank Makowski" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Frank Makowski"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Frank Makowski leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Frank Makowski arbeiten
Telefon und Telekommunikation
Telefon und Telekommunikation
Privatpersonen mit dem Namen Frank Makowski
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Frank Makowski
Publikationsnummer: HR02-1005436931, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Yetnet Rupperswil Kabelnetz-Genossenschaft (YERU), in Rupperswil, CHE-103.926.822, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2020, Publ. 1004886798).
Statutenänderung:
26.08.2020.
Firma neu:
Genossenschaft Yetnet Kabelnetz Rupperswil.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt, ihre Genossenschafter mit Telekommunikations- und Multimediadiensten zu versorgen. Sie errichtet die notwendigen Kabelleitungen und schliesst sich einem allfällig gegründeten regionalen Zweckverband an.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Méroz, René, von Sonvilier, in Rupperswil, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brucker, Raphael, von Berikon, in Rupperswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin-Hanselmann, Gabriella, von Olten, in Suhr, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Makowski, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Gontenschwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6605438, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
MaKs Immo Facilitymanagement GmbH, in Knutwil, CH-100.4.791.454-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2010, S. 11, Publ. 5651584).
Firma neu:
MaKs Immo Facilitymanagement GmbH in Liq..
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 153 aHRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr angesetzte Frist zur Herstellung des rechtmässigen Zustandes in Bezug auf das Rechtsdomizil am Sitz der Gesellschaft unbenutzt abgelaufen ist..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurth, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Triengen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in wil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Makowski, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Triengen, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in wil, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5651584, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
MaKs Immo Facilitymanagement GmbH, in Knutwil, CH-100.4.791.454-9, Hitzligen, 6212 St. Erhard, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.05.2010.
Zweck:
Ausführung von Reinigungsarbeiten, Hauswartungen und Dienstleistungen im Bereich Facility-Management;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.05.2010 übernimmt die Gesellschaft von Sandra Kurth, deutsche Staatsangehörige, in Knutwil, und Frank Makowksi, deutscher Staatsangehöriger, in Knutwil, deren beiden Personenwagen Renault Espace 3.0dCi, Jahrgang 2003, und Ford Mondeo 2.5 V6, Jahrgang 2000, deren Wert zusammen CHF 13'000.-- beträgt, wofür 13 Stammanteile zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kurth, Sandra, deutsche Staatsangehörige, Knutwil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Makowski, Frank, deutscher Staatsangehöriger, Knutwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.