Claude Maître
wohnhaft in Eschert, aus Clos du Doubs Aktuelle Mandate: MENUISERIE MAITRE Sàrl en liquidation Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Claude Maître" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claude Maître"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claude Maître" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claude Maître"
|
|
Claude Maître
wohnhaft in Coeuve, aus Clos du Doubs Aktuelle Mandate: FONDS DE LA FEDERATION DES ECOLES TECHNIQUES Verbundene Personen: Tino Cocco, Christophe Unger, Patrick Duvanel und mehr So bleiben Sie über "Claude Maître" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claude Maître"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claude Maître" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claude Maître"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Claude Maître leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Claude Maître arbeiten
Verarbeitung von Holz
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Verarbeitung von Holz
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Claude Maître
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Claude Maître
Publikationsnummer: HR02-1004763561, Handelsregister-Amt Bern, (36)
MENUISERIE MAITRE Sàrl, à Perrefitte, CHE-108.557.703, société à responsabilité limitée (No. FOSC 167 du 30.08.2010, p.4, Publ. 5789592).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Boillat, Lyne, de Loveresse, à Eschert, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Maître, Claude, de Clos du Doubs, à Eschert, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 19 parts sociales de CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 6207760, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Banque Cantonale du Valais, à Sion, CH-626.8.002.208-8, natures juridiques particulières (No. FOSC 179 du 15.09.2010, p. 17, Publ. 5813460).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mariéthoz, Claude, de Nendaz, à Haute-Nendaz (Nendaz), membre de la direction, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Rossi, Daniel, de Poschiavo, à Jouxtens-Mézery, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Mettan, Catherine, de Evionnaz, à Martigny, avec procuration collective à deux;
Maître, Claude-André, de Evolène, à Collombey-Muraz, avec procuration collective à deux.
Publikationsnummer: 5789592, Handelsregister-Amt Bern, (36)
MENUISERIE MAITRE Sàrl, à Perrefitte, CH-073.4.009.600-0, société à responsabilité limitée (No. FOSC 42 du 02.03.1999, p. 1385).
Modification des statuts:
15.12.2009.
Nouveau but:
La société a pour but: exploitation d'une menuiserie et charpenterie. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Nouveaux faits qualifiés:
[La disposition statutaire sur les apports en nature et la reprise de biens lors de la fondation du 29.01.1999 est abrogée] [biffé: Apport en nature et reprise de biens : la société reprend de la raison individuelle, non inscrite au registre du commerce, 'Menuiserie Claude Maître', à Eschert, selon contrat d'apports du 29.01.1999 et bilan au 01.01.1999, les actifs de CHF 99'338.50 et les passifs de CHF 27'348.70, pour le prix de CHF 71'989.80, dont CHF 20'000.-- sont imputés sur le capital social, le solde de CHF 51'989.80 étant crédité en compte courant de l'apportant.].Nouvelles communications: Communications aux associés: par courrier écrit, par téléfax ou courrier électronique. Selon déclaration de l'organe de gestion du 29.06.2009, la société n'est pas soumise au contrôle ordinaire et renonce au contrôle restreint.
Inscription ou modification de personne(s):
Maître, Claude, de Clos du Doubs, à Eschert, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 19 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment:de Epiquerez et avec une part sociale de CHF 19'000.00].