Mats Lundin
wohnhaft in Zürich, aus Schweden und Zürich Aktuelle Mandate: Mats Lundin, CELYNX AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Mats Lundin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Mats Lundin"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Mats Lundin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Mats Lundin"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Mats Lundin leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Mats Lundin arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Erbringung von übrigen freiberuflichen Tätigkeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Erbringung von übrigen freiberuflichen Tätigkeiten
Privatpersonen mit dem Namen Mats Lundin
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Mats Lundin
Publikationsnummer: 4177967, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Mats Lundin, in Zürich, CHE-296.977.776, Im Tiergarten 36, 8055 Zürich, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Das Unternehmen bezweckt das Angebot von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Projektentwicklung von Energiesystemen.
Eingetragene Personen:
Lundin, Mats, von Zürich, in Zürich, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3960889, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Celynx Energy Solutions GmbH, in Zürich, CHE-112.844.821, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, Publ. 4800808).
Statutenänderung:
30.11.2017.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 30.11.2017 und Bilanz per 30.06.2017 mit Aktiven von CHF 73'134.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 43'435.01 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
CELYNX AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung und Verkauf von Energiesystemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lundin, Mats, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3537777, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Nemosin FES AG, in Zürich, CHE-114.617.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2016, Publ. 2881981).
Statutenänderung:
27.04.2017.
Sitz neu:
Küsnacht ZH.
Domizil neu:
c/o ggm + partner Treuhand AG, Untere Dorfstrasse 14, 8700 Küsnacht ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lundin, Mats, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturén, Carl Olof Richard, schwedischer Staatsangehöriger, in Kachowka (UA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Porokhnyak, Yaroslav, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiew (UA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gurzhos, Nicolas, von Lausanne, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.