Vincent Luisier
wohnhaft in Fully, aus Leytron Aktuelle Mandate: Médidranse SA Verbundene Personen: Philippe Marc André Zufferey, Paula Felix, Frédéric Bruchez So bleiben Sie über "Vincent Luisier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vincent Luisier"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Vincent Luisier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vincent Luisier"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Vincent Luisier leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Vincent Luisier arbeiten
Betreiben von Arzt- oder Zahnarztpraxen
Betreiben von Arzt- oder Zahnarztpraxen
Privatpersonen mit dem Namen Vincent Luisier
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Vincent Luisier
Publikationsnummer: HR02-1004741024, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Médidranse SA, à Sembrancher, CHE-319.903.006, société anonyme (No. FOSC 50 du 13.03.2018, Publ. 4108853).
Modification des statuts:
02.10.2019.
Nouvelle adresse:
Route de la Gravenne 14, 1933 Sembrancher.
Nouveau but:
exploitation d'un centre médical, mise à disposition d'infrastructures médicales, exercice de toutes activités dans les domaines médical et paramédical ou s'y rapportant directement ou indirectement (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications aux actionnaires:
par e-mail, par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales. Statuts modifiés sur des points non soumis à publication.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Darbellay, Gilbert Yves, de Liddes, à Orsières, vice-président, avec signature collective à deux;
Grumel, Lucile, citoyenne française, à Villette (Le Châble VS) (Bagnes), administratrice, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Luisier, Vincent, de Leytron, à Fully, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Zufferey, Philippe Marc André, de Anniviers, à Martigny-Combe, administrateur, avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: HR02-1004550310, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Mountain-Air SA, à Bagnes, CHE-108.004.798, société anonyme (No. FOSC 129 du 08.07.2015, Publ. 2257803).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Luisier, Stéphane, de Bagnes, à Villette (Le Châble VS) (Bagnes), administrateur, avec signature collective à deux avec Nicholas Hammond ou Simon Glasgow;
Luisier, Vincent, de Bagnes, à Villette (Le Châble VS) (Bagnes), administrateur, avec signature collective à deux avec Nicholas Hammond ou Simon Glasgow.
Inscription ou modification de personne(s):
Hammond, Nicholas, citoyen britannique, à Bagnes, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux avec Vincent Luisier ou Stéphane Luisier];
Glasgow, Simon, citoyen britannique, à Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: avec signature collective à deux avec Vincent Luisier ou Stéphane Luisier].
Publikationsnummer: 2064809, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
L'Escale-Bagnes Sàrl, à Bagnes, CHE-114.450.373, société à responsabilité limitée (No. FOSC 155 du 13.08.2008, p. 16, Publ. 4611110).
Modification des statuts:
10.03.2015.
Nouvelle raison sociale:
A Larza Sàrl.
Nouvelle adresse:
Route de Corberaye 32, 1934 Le Châble VS.
Nouveau but:
exploitation d'établissements publics, d'hôtels, de 'Bed & Breakfast' (B&B), de résidences d'hébergement, de tourisme (cf statuts pour but complet).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Luisier, Vincent, de Bagnes, à Villette (Bagnes), associé-gérant et président, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Luisier, Stéphane, de Bagnes, à Villette (Bagnes), associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Luisier, Albane Françoise, de Bagnes, à Le Châble VS (Bagnes), associée et gérante, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.