Bruno Lüthi
wohnhaft in Heimisbach, aus Rüderswil Aktuelle Mandate: Rudolf Lüthi AG, Rudolf Lüthi Holding AG Verbundene Personen: Rudolf Lüthi, Damaris Lüthi-Grossenbacher, Rudolf Lüthi und mehr So bleiben Sie über "Bruno Lüthi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bruno Lüthi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Bruno Lüthi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bruno Lüthi"
|
|
Bruno Lüthi
wohnhaft in Tschappina, aus Thierachern Aktuelle Mandate: LHcompany GmbH Verbundene Personen: Nicole Lüthi So bleiben Sie über "Bruno Lüthi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bruno Lüthi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Bruno Lüthi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bruno Lüthi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Bruno Lüthi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Bruno Lüthi arbeiten
Handel (Güter für den Haushalt und Privatgebrauch)
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Handel (Güter für den Haushalt und Privatgebrauch)
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Bruno Lüthi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Bruno Lüthi
Publikationsnummer: HR02-1004456764, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
LHcompany GmbH, bisher in Männedorf, CHE-109.831.746, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2015, Publ. 2415619).
Statutenänderung:
22.08.2018.
Sitz neu:
Tschappina.
Domizil neu:
Chrützstutz 43R, 7428 Tschappina.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im IT-Bereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Bruno, von Thierachern, in Tschappina, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publikationsnummer: 2415619, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
LHcompany GmbH, in Männedorf, CHE-109.831.746, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2009, S. 30, Publ. 4944318).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Nicole, von Sulgen, in Tschappina, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Hornecker, Nicole, in Männedorf, Gesellschafterin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Bruno, von Thierachern, in Tschappina, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Männedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1830131, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bloomstar GmbH, in Zürich, CHE-328.560.112, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1346017).
Statutenänderung:
03.10.2014.
Stammkapital neu:
CHF 22'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Bruno, von Lauperswil, in Langnau im Emmental, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akondi Holding AG (CHE-228.187.018), in Risch, Gesellschafterin, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Meister, Max, von Bern, in Risch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Baur, Michael, genannt Mike, von Untereggen, in Küsnacht ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.