Lukas Lüscher
wohnhaft in Langenbruck, aus Moosleerau Aktuelle Mandate: Lüscher Tiefbau GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Lukas Lüscher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lukas Lüscher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Lukas Lüscher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lukas Lüscher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Lukas Lüscher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Lukas Lüscher arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Lukas Lüscher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Lukas Lüscher
Publikationsnummer: HR02-1006134130, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Mercedes-Benz Automobil AG, Zweigniederlassung Thun, in Thun, CHE-201.186.374, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2024, Publ. 1005970214).
Hauptsitz in:
Schlieren.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Lukas Simon, von Muhen, in Hubersdorf, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005178971, Handelsregister-Amt Zug, (170)
EUROARCH GmbH, in Baar, CHE-100.777.626, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2014, S.0, Publ. 1268405).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 14, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Lukas Bernhard, von Moosleerau, in Täuffelen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Urs, von Langnau im Emmental, in Biberist, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005065356, Handelsregister-Amt Zug, (170)
ALUAG ESTATES AG, bisher in Zürich, CHE-115.934.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755007).
Statutenänderung:
04.12.2020.
Firma neu:
EUROARCH ESTATES AG.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 14, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Lukas Bernhard, von Moosleerau, in Täuffelen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Urs, von Langnau im Emmental, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].