Christian Lüdi
wohnhaft in Kesswil, aus Flawil Aktuelle Mandate: Lüdi Immobilien AG Verbundene Personen: Thomas Eigenmann, Urs Kaufmann, Marianne Brown-Lüdi und mehr So bleiben Sie über "Christian Lüdi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Lüdi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Lüdi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Lüdi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Lüdi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Lüdi arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Lüdi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Lüdi
Publikationsnummer: HR02-1006120752, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
CLouCom GmbH, bisher in Zürich, CHE-114.278.909, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586195).
Statutenänderung:
24.07.2024.
Sitz neu:
Kesswil.
Domizil neu:
C.G. Jung-Strasse 6c, 8593 Kesswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratungen, Führungs- und Projektunterstützung im Industrie- und Dienstleistungsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüdi, Christian Friedrich, von Flawil, in Kesswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich].
Publikationsnummer: HR02-1005632720, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung SILVIVA, in Zürich, CHE-114.005.582, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005075855).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann Käfer, Marlies, von Bretzwil, in Pratteln, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niedermann, Sarah, von Hundwil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gapp, Ladina Carlotta, von Zuoz, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Genier, Claudia Cristina, von Montanaire, in Yens, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Imhof, David, von Bettmeralp, in Wädenswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löw, Arnold, von Amriswil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüdi, Christian, von Flawil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kirf, Mathias, deutscher Staatsangehöriger, in Rehetobel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: HR02-1005544084, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Lüdi Immobilien AG, in Flawil, CHE-100.912.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2019, Publ. 1004707147).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüdi, Christian, von Flawil, in Kesswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.