Harald Loydl
wohnhaft in Inzlingen, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Loydl Unternehmensberatung Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Harald Loydl" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Harald Loydl"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Harald Loydl" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Harald Loydl"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Harald Loydl leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Harald Loydl arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Harald Loydl
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Harald Loydl
Publikationsnummer: 4051572, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Loydl Unternehmensberatung, bisher in Basel, CH-270.1.013.432-2, Übernahme und Durchführung von Unternehmensberatungsaufträgen, Einzelfirma (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2004, S. 5, Publ. 2136038).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Heinrichstrasse 269, 8005 Zürich.
Zweck:
Übernahme und Durchführung von Unternehmensberatungsaufträgen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Grundlagen, Methodik, Entwicklung, Einsatz und Betrieb von Software zur Unterstützung von Kommunikation, Koordination und Zusammenarbeit in Teams.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loydl, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Inzlingen (DE), Inhaber, mit Einzelunterschrift [wie bisher].
Publikationsnummer: 2607420, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Teamwork Infrastrukturen AG, in Basel, CH-270.3.013.395-7, Informatikdienstleistungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2004, S. 4, Publ. 2244206).
Firma neu:
Teamwork Infrastrukturen AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Teamwork Infrastructures SA en liquidation) (Teamwork Infrastructures Ltd in liquidation). Auflösung der Gesellschaft durch Generalversammlung vom 15.12.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flach, Thomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Loydl, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Inzlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Lutz, Stephan, von Rheineck, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Ulrich genannt Ueli, von Nesslau, in Arlesheim, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2244206, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Teamwork Infrastrukturen AG (Teamwork Infrastructures SA) (Teamwork Infrastructures Ltd), in Basel, Thiersteinerallee 23, 4053 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.04.2004.
Zweck:
Erbringung von Informatikdienstleistungen und Informatikberatungsdienstleistungen aller Art sowie Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von damit zusammenhängenden Produkten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Flach, Thomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Loydl, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Inzlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Lutz, Stephan, von Rheineck, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
T. Obrist, in Arlesheim, Revisionsstelle.