André Lötscher
wohnhaft in Neuendorf, aus Entlebuch Aktuelle Mandate: Raiffeisenbank Aare-Langete Genossenschaft Verbundene Personen: Benjamin Kämpf, Andrea Dietschi, Christine Niggli und mehr So bleiben Sie über "André Lötscher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "André Lötscher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "André Lötscher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "André Lötscher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen André Lötscher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen André Lötscher arbeiten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Privatpersonen mit dem Namen André Lötscher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: André Lötscher
Publikationsnummer: HR02-1006081611, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Lötscher Informatik GmbH, in Horw, CHE-295.708.452, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2024, Publ. 1005995569).
Statutenänderung:
03.07.2024.
Firma neu:
DISO Schweiz GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bietet Beratungsdienstleistungen an insbesondere Dienstleistungen im Bereich Datensicherheit (Datenschutz, Informationssicherheit, Informationssicherheitsysteme) und Cybersecurity (Beratung, Schulung, Softwarelösungen) mit allen damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Kontroll-, Koordinations- und auch Geschäftsführungsaufgaben übernehmen. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an andere Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, direkt oder indirekt finanzieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lötscher Treuhand AG (CHE-418.407.254), in Horw, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lötscher, Andreas Martin, von Emmen, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seßner, Thomas Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Röttenbach (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
PA Invest AG (CHE-170.844.802), in Meggen, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Müller, Michael Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Menziken, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1006026571, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Raiffeisenbank Aare-Langete Genossenschaft, in Fulenbach, CHE-105.985.830, Genossenschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2024, Publ. 1005927647).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richard, Remo, von Wynau, in Lotzwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietschi, Andrea, von Toffen, in Kestenholz, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niggli, Christine, von Wolfwil, in Wolfwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kämpf, Benjamin, von Sigriswil, in Roggwil (BE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Lötscher, André, von Entlebuch, in Neuendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1005995569, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Lötscher Informatik GmbH, in Horw, CHE-295.708.452, Schulhausstrasse 10, 6048 Horw, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.03.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in der Informatikbranche sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Hard- und Softwarelösungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, direkt oder indirekt finanzieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 18.03.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Lötscher Treuhand AG (CHE-418.407.254), in Horw, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lötscher, Andreas Martin, von Emmen, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.