Johanna Löffel
wohnhaft in Basel, aus Müntschemier Aktuelle Mandate: Verein Pflegewohnungen Binningen Verbundene Personen: Ivan Pizzoleo, Verena Henz, Monika Müller-Angst und mehr So bleiben Sie über "Johanna Löffel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Johanna Löffel"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Johanna Löffel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Johanna Löffel"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Johanna Löffel leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Johanna Löffel arbeiten
Betreiben von Pflegeheimen und stationären Einrichtungen
Betreiben von Pflegeheimen und stationären Einrichtungen
Privatpersonen mit dem Namen Johanna Löffel
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Johanna Löffel
Publikationsnummer: HR02-1005862480, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Verein Pflegewohnungen Binningen, in Binningen, CHE-107.472.926, Verein (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005692452).
Statutenänderung:
25.05.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franzoni, Renato, genannt René, von Locarno, in Binningen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löffel, Johanna, von Müntschemier, in Basel, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Angst, Monika, von Känerkinden, in Bottmingen, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Novak, Jessica Yvonne, von Himmelried, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Borer, Jessica Yvonne, in Bottmingen].
Publikationsnummer: 3524383, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Verein JUFA, in Basel, CHE-107.736.427, Verein (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2932789).
Domizil neu:
Peter Merian-Str. 26, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löffel, Johanna, von Müntschemier, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Maximilian, von Triengen, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kneubühler, Giuseppa, von Kirchberg (SG), in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Suter, Sylvia Michèle, von Kölliken, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krauter, Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, René, von Buus, in Muttenz, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Gasser, Michael, von Haldenstein, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Lindenmaier, Felix, von Basel, in Dornach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lips, Stephan, von Basel, in Münchenstein, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].
Publikationsnummer: 1151163, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung zur Förderung der Krankenpflege im Kanton Bern Stifter: Prof. Dr. Guido Riva, in Bern, CH-035.7.017.034-9, Stiftung (SHAB Nr. 76 vom 19.04.2012, Publ. 6643320).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Begert-Wydler, Ursula, von Aarau und Ersigen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löffel, Johanna, von Müntschemier, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klossner-Eicher, Doris, von Diemtigen, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Henriette, von Wimmis, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.