Didier Guy Lévy
wohnhaft in Crans-Montana, aus Montcherand Aktuelle Mandate: Steinform Kistler AG Natursteinwerk Verbundene Personen: Patrick Paphael Theiler, Stefan Thut, Marcel Naegeli und mehr So bleiben Sie über "Didier Guy Lévy" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Didier Guy Lévy"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Didier Guy Lévy" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Didier Guy Lévy"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Didier Guy Lévy leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Didier Guy Lévy arbeiten
Verarbeitung von Natursteinen
Verarbeitung von Natursteinen
Privatpersonen mit dem Namen Didier Guy Lévy
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Didier Guy Lévy
Publikationsnummer: HR02-1005841573, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Steinform Kistler AG Natursteinwerk, in Reichenburg, CHE-106.465.757, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023, Publ. 1005741607).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stählin-Kistler, Bernadette, von Reichenburg, in Schübelbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lévy, Didier Guy, von Montcherand, in Crans-Montana, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thut, Stefan, von Seengen, in Gränichen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004873054, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Drimarti Sàrl, à Martigny, CHE-451.456.306, société à responsabilité limitée (No. FOSC 19 du 29.01.2019, Publ. 1004553667). [biffé: Selon déclaration du 23.04.2018, il est renoncé à un contrôle restreint].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lévy, Didier Guy, de Montcherand, à Crans-Montana, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421), à Genève, organe de révision;
Bron, Laura, de Saint-Saphorin (Lavaux), à Froideville, avec procuration collective à deux.
Publikationsnummer: HR02-1004840721, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Drision Sàrl, à Conthey, CHE-358.485.225, société à responsabilité limitée (No. FOSC 18 du 28.01.2019, Publ. 1004552613).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lévy, Didier, de Montcherand, à Crans-Montana, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bron, Laura, de Saint-Saphorin (Lavaux), à Froideville, avec procuration collective à deux.