Rolf Leuzinger
wohnhaft in Oetwil am See, aus Glarus Süd Aktuelle Mandate: Zylinder Zentrale GmbH Verbundene Personen: Angelika Espach So bleiben Sie über "Rolf Leuzinger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rolf Leuzinger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Rolf Leuzinger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rolf Leuzinger"
|
|
Rolf Leuzinger
wohnhaft in Uznach, aus Glarus Nord Aktuelle Mandate: Verein Chance for Children Verbundene Personen: Daniela Rüdisüli Sodjah, Martin Bruno Jud-Wittneben So bleiben Sie über "Rolf Leuzinger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rolf Leuzinger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Rolf Leuzinger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rolf Leuzinger"
|
|
Rolf Leuzinger
wohnhaft in Schaffhausen, aus Glarus Aktuelle Mandate: Stiftung zur Förderung des Gipsbergwerkes und Gipsmuseums Schleitheim Verbundene Personen: Karin Riederer-Benker, Uli Stamm-Scherrer, Urs Fischer und mehr So bleiben Sie über "Rolf Leuzinger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rolf Leuzinger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Rolf Leuzinger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rolf Leuzinger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Rolf Leuzinger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Rolf Leuzinger arbeiten
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Rolf Leuzinger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf Leuzinger
Publikationsnummer: HR02-1005443371, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Stiftung Chance for Children, in Gommiswald, CHE-309.565.876, Stiftung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004651453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuzinger, Rolf, von Glarus Nord, in Uznach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004907257, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Stiftung zur Förderung des Gipsbergwerkes und Gipsmuseums Schleitheim, in Schleitheim, CHE-110.393.523, Stiftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, S.0, Publ. 6264196).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafner, Christoph, von Holderbank SO, in Schleitheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Dreher, Peter M., von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Markus, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seiterle, Gérard, von Schaffhausen, in Ermatingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riederer, Karin, von Pfäfers, in Schleitheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiendorfer, Andreas, von St. Gallen, in Thayngen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stössel, Iwan, von Bäretswil, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuzinger, Rolf, von Glarus, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1004576132, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Verein Chance for Children, in Gommiswald, CHE-102.371.695, Verein (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2012, S.0, Publ. 6536082).
Statutenänderung:
16.02.2019.
Vermögensübertragung:
Der Verein überträgt gemäss Vertrag vom 18.02.2019 Aktiven von CHF 900'000.00 auf die neu gegründete Stiftung Chance for Children, in Gommiswald (CHE-309.565.876).
Gegenleistung:
Keine.
Zweck neu:
Zweck des Vereins ist die direkte materielle und ideelle Unterstützung der Stiftung Chance for Children. Der Verein verfolgt keinen kommerziellen Zweck und erstrebt keinen Gewinn.
Mittel neu:
Jahresbeiträge der Vereinsmitglieder, Zuwendungen privater und juristischer Personen sowie allfällige Zuwendungen öffentlicher Körperschaften und gemeinnütziger Institutionen;
Erlös aus Aktionen und Veranstaltungen. [bisher: Mittel: Spenden, Sammlungen, Schenkungen;
Mitgliederbeiträge;
Erlös aus dem Verkauf von Handwerkerzeugnis, das unter Mithilfe der Strassenkinder hergestellt wurde].
Organisation neu:
[Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüdisüli, Roger, von Amden, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Martin Bruno, von Benken (SG), in Eschenbach SG, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leuzinger, Rolf, von Glarus Nord, in Uznach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.