Ursula Leutenegger
wohnhaft in Arbon, aus Sirnach Aktuelle Mandate: Verein Obstsortensammlung Roggwil, Medizinisches Zentrum Arbon AG Verbundene Personen: Silvia Horber, Robert Piffrader, Michael Lüscher und mehr So bleiben Sie über "Ursula Leutenegger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ursula Leutenegger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ursula Leutenegger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ursula Leutenegger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ursula Leutenegger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ursula Leutenegger arbeiten
Landwirtschaft (sonstige)
Betreiben von Arzt- oder Zahnarztpraxen
Landwirtschaft (sonstige)
Betreiben von Arzt- oder Zahnarztpraxen
Privatpersonen mit dem Namen Ursula Leutenegger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ursula Leutenegger
Publikationsnummer: HR02-1005480116, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Verein Obstsortensammlung Roggwil, in Roggwil (TG), CHE-352.963.692, Verein (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005158036).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Ursula, von Sirnach, in Arbon, Präsidentin des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Germann, Walter, von Roggwil (TG), in Frasnacht (Arbon), Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Einzelunterschrift];
Heuberger, Karl, von Wuppenau, in Hosenruck (Wuppenau), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gämperli, Alois, von Jonschwil, in Berg SG, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005352353, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Medizinisches Zentrum Arbon AG, in Arbon, CHE-114.950.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667972).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schelling, Ulrich, von Rapperswil (BE), in Wuppenau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Ursula, von Sirnach, in Arbon, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1004679114, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Verein Obstsortensammlung Roggwil, in Roggwil (TG), CHE-352.963.692, Hofen 7, 9325 Roggwil TG, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
27.05.1994. 05.03.2014.
Zweck:
Die Thurgauer Regierung hat im Rahmen der Landumlegung in Hofen/Roggwil 3 ha Land für eine Obstsortensammlung erworben. Sie überlässt dieses dem Verein pachtweise zur Erfüllung des Vereinszwecks. Der Verein plant, errichtet und pflegt die Obstsortensammlung. Er wird durch die kantonale Zentralstelle für Obstbau Arenenberg beraten.
Der Verein setzt sich folgende Ziele:
- den früheren Obstbau unserer Nachfahren zu erhalten;
- Hochstämme pflanzen und alte, rare Sorten sammeln und erhalten;
- Hochäcker erhalten und wieder herrichten;
- ein für den Oberthurgau typisches Landschaftsbild erhalten;
- eine extensive, der Mäusebekämpfung angepasste Unternutzung durchführen;
- Boden, der für den Obstbau ungeeignet ist, im Interesse des Natur und Vogelschutzes bepflanzen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Spenden, Erträge aus Veranstaltungen, Erträge aus dem Verkauf von Früchten und deren Produkte, Erträge aus dem Vermögen, Pachterträge.
Eingetragene Personen:
Alder, Thomas Philipp, von Herisau, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Kradolfer, Walter, von Erlen, in Salmsach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Germann, Walter, von Roggwil (TG), in Frasnacht (Arbon), Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gsell, Bruno, von Egnach, in Egnach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzelmann, Urs, von Liestal, in Kümmertshausen (Erlen), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leutenegger, Ursula, von Sirnach, in Arbon, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwingli, Hans Jakob Alfred, von Nesslau, in Flawil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.